Entreprise : EUROP IRON - SIREN 349 389 635
Identité
(Entreprise radiée le 11/12/2020)
Dénomination
EUROP IRON
SIREN (siège)
349 389 635
Date d'immatriculation au RNE
05/01/2001
Date de fin de la personne morale
04/01/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
343010.29 EUR
Adresse du siège
57 B PL RIHOUR 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEER FRANCIS
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Nom, Prénom(s)
BEER JEAN-JULIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Nom, Prénom(s)
BEER SIMON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Nom, Prénom(s)
BEER HADRIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1989
Nom, Prénom(s)
THEUNISSEN BAUDOUIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Lille
Dénomination
COGEFIS Audit
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cambrai
Dénomination
BEER MANAGEMENT
Qualité
Administrateur
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2000
Siret
34938963500054
Code APE
515C
Adresse
87 RUE NATIONALE
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2003
Siret
34938963500062
Code APE
4672Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Adresse
16 PL DU GENERAL DE GAULLE
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2020
Siret
34938963500070
Code APE
4672Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, importation, exportation et commercialisation de fontes.
Adresse
57 B PL 57 bis place Rihour
59000 , Lille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
34938963500047
Code APE
515C
Adresse
10 BD DE LA TOUR MAUBOURG
75007 , PARIS 7 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
10-12
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/05/1990
Siret
34938963500021
Code APE
511C
Adresse
29 LE PARVIS
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE ELYSEE DEFENSE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
34938963500039
Code APE
515C
Adresse
30 BD VITAL BOUHOT
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ILE DE LA JATTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40
Date d'ajout
11/12/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
38
Date d'ajout
11/12/2020
Description
Décision de l'associé unique en date du 13-10-2020 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la société de droit belge PICART & BEER, avenue de Tervueren 365-367 Woluwe-Saint-Pierre 1150 Bruxelles - Immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le n° 0422600195, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans L'Indicateur des Flandres du 21-10-2020
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
05/01/2001
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 01/11/2000.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/01/2001
Description
Historique : Cette société a transféré son siège s ocial et son établissement principal de PARIS 7ème 10-12 Bld de la Tour Maubourg - RCS PARIS 1998B22 66 à compter du 01/11/2000 Acte constitutif : dépô t au greffe de NANTERRE le 30/01/1989 publié dans le Journal Spécial des Sociétés du 10/01/1989 Tran sfert : Dépôt au greffe de LILLE le 3/1/2001 publi é dans la gazette de la région du Nord du 18/11/20 00 et publié dans le Journal Spécial des Sociétés du 27/10/2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).