Entreprise : SCI LES BAROMIES - SIREN 349 373 258
Identité
Dénomination
SCI LES BAROMIES
SIREN (siège)
349 373 258
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1989
Début d’activité
10/01/1989
Date de fin de la personne morale
01/02/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition et création de biens et droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100620 EUR
Adresse du siège
RTE DE MOLLANS 84110 FAUCON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
route de Mollans
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLARIANA SABINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Cairanne
Nom, Prénom(s)
CLARIANA BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Vaison-la-Romaine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/01/1989
Siret
34937325800012
Enseigne
SCI LES BARONNIES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et création de biens et droits immobiliers
Autres Activités
Acquisition et création de biens et droits immobiliers
Adresse
RTE DE MOLLANS
84110 , FAUCON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
route de Mollans
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
07/02/2003
Siret
34937325800020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
84110 , FAUCON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES PEYRASSES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1515
Date d'ajout
19/05/2003
Description
Ancien capital : 1 524,49 euros nouveau : 100 620 euros à compter du 07 février 2003 journal : Vaucluse agricole du 28 février 2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Inscription modificative no1979 : Mlle Clariana est nommée gérante à la place de MME Pourchez Maryse ÉPSE Clariana domicilié route de Mollans 84110 Faucon Petites affiches du 13.08.1991 la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).