Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PASTEUR - SIREN 349 367 524
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PASTEUR
SIREN (siège)
349 367 524
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1989
Début d’activité
03/01/1989
Date de fin de la personne morale
25/01/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
gestion administration d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
320.04 EUR
Adresse du siège
42 BD DE L'UNIVERSITE 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTHIER ALAIN , JEAN-CHARLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Nom, Prénom(s)
D'ARCO XAVIER , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Pornichet
Nom, Prénom(s)
TESSIER MARINE , SABINE
Nom d'usage
ANDRIEU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Pornichet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/1989
Siret
34936752400023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
gestion administration d'immeubles
Autres Activités
gestion administration d'immeubles
Adresse
42 BD DE L'UNIVERSITE
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/1989
Siret
34936752400015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
10 RUE LOUIS PASTEUR
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
05/04/2011
Description
100020110405 ********* Mise à jour des adresses de domiciles ********* des associés Date d'effet de la formalité: 10/03/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/02/2011
Description
0300201102142250 ********* Changement de dénomination sociale ********* Démission d'un co-gérant Date d'effet de la formalité: 23/12/2010 Changement de dénomination de : SCI 10 RUE PASTEUR en : SCI PASTEUR Ancien co-gérant ass.Indéf.Rés : Mr GARNIER Jérôme
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
31/03/2010
Description
Transfert du siège de ST NAZAIRE (44600), 10 Rue P asteur - à - ST NAZAIRE (44600), 42 Boulevard de l 'Université, à compter du 05/09/2008.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
31/03/2010
Description
930020100331 ********* Transfert siège social (SISO) Date d'effet de la formalité: 05/09/2008 Changement / adresse (siège-fonds) ... ancienne adresse : 10 rue Pasteur 44600 SAINT NAZAIRE ... nouvelle adresse : 42 boulevard de l'Université 44600 SAINT NAZAIRE
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
18/06/2007
Description
080020070618 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 23/03/2007 Changement de capital social de : 182.94 EUR en : 304.80 EUR
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/01/1989
Description
Historique : A/c du 27/01/1995, DEMISSION de Mr LE GOFF Christian de ses qualités de gérant associé. - MODIFICATION DU 4/6/1996 : Par acte en dates de s 11/3/1996 & 5/4/1996 CESSION DE PARTS SOCIALES a u profit de Mr D'ARCO Xavier nommé nouveau gérant.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).