Entreprise : SCI DES REMPARTS - SIREN 349 361 253
Identité
Dénomination
SCI DES REMPARTS
Sigle
SCI DES REMPARTS
SIREN (siège)
349 361 253
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
01/02/1989
Date de fin de la personne morale
31/12/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
NON PREVUE PAR LE DECRET DU 30 MAI 1984 - VOIR STATUTS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
4 AV DU MORVAN 71400 AUTUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SOCIETE CLINIQUE DU PARC
Qualité
Autre
Commune de résidence
Autun
Dénomination
FONCIERE VIVALTO SANTE
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1989
Siret
34936125300017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et exploitation de tous immeubles
Autres Activités
Acquisition et exploitation de tous immeubles
Adresse
4 AV DU MORVAN
71400 , AUTUN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1999
Date d'ajout
26/12/2005
Description
Changement de gérant NOMME MR PHILIPPE JOLY EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR PIERRE SANANES LA RENAISSANCE DU 16.12.2005 ASSOCIES: SC XENODOKOS REPRESENTE PAR MR REGIS JOURDA- MR MARC COQUARD - MR JEAN JACQUES PERRUT -MR JACQUES GAUCHERY - GENY MICHEL Date d'effet : 09/12/2005
Numéro d'observation
556
Date d'ajout
03/03/2004
Description
PAR ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU : 09 FEVRIER 2004 MODIFICATION DES ACTIVITES PRINCIPALES AU SIEGE DE LA SOCIETE NOUVELLES ACTIVITES : LA SOCIETE A POUR OBJET LA PROPRIETE, PAR VOIE D'APPORT, ACQUISITION OU AUTREMENT, L'ADMINISTRATION PAR VOIE DE LOCATION, L'ECHANGE ET LA VENTE DE TOUS IMMEUBLES ET DE TOUS TITRES DE SOCIETES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES JOURNAL D'ANNONCES LEGALES "LA RENAISSANCE" DU 05/03/04 Date d'effet : 09/02/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUTUN A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304 898.03 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).