Entreprise : A.S. - SIREN 349 328 872
Identité
(Entreprise radiée le 04/09/2019)
Dénomination
A.S.
SIREN (siège)
349 328 872
Date d'immatriculation au RNE
30/01/1989
Fermeture de l'établissement - 34932887200024
- Date d'effet de la fermeture : 30/10/2017
Fermeture de l'établissement - 34932887200016
- Date d'effet de la fermeture : 12/05/2005
Date de fin de la personne morale
29/01/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
30 RUE CARNOT 95430 AUVERS-SUR-OISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASSA MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Auvers-sur-Oise
Nom, Prénom(s)
CAILLEAUX FRANCOISE , MICHELE
Nom d'usage
ASSA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Espaubourg
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/05/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/02/1989
Siret
34932887200016
Enseigne
SCI AS
Code APE
702C
Adresse
3 B RUE DE PARIS
95430 , AUVERS-SUR-OISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/02/1989
Siret
34932887200024
Nom commercial
A.S.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition en vue de location d'un local commercial avec appartement
Adresse
30 RUE 30 Rue CARNOT
95430 , Auvers-sur-Oise - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9600
Date d'ajout
04/09/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30 10 2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
49791
Date d'ajout
22/12/2017
Description
Dissolution à compter du 30/10/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/10/2017 siège de la liquidation 3 CHEMIN DES PRES 60650 ESPAUBOURG parution de la publicité légale GAZETTE DU VAL D OISE DU 22/11/2017
Numéro d'observation
16326
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).