Entreprise : ORDINIS - SIREN 349 319 848
Identité
Dénomination
ORDINIS
SIREN (siège)
349 319 848
Date d'immatriculation au RNE
02/11/1992
Début d’activité
03/08/1992
Date de fin de la personne morale
01/11/2087
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exercice de la profession de commissaire aux comptes et éventuellement Celle d'expert-comptable
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
125286 EUR
Adresse du siège
19 RUE DELORME 03000 MOULINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOUSSERIN ALEXIS , PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Avermes
Nom, Prénom(s)
ROSSEEL JULIEN , THIBAULT , GUILLAUME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Moulins
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/08/1992
Siret
34931984800025
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession de commissaire aux comptes et éventuellement Celle d'expert-comptable
Adresse
19 RUE DELORME
03000 , MOULINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/08/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34931984800017
Code APE
741C
Adresse
IMP DE SAINT BONNET
03400 , YZEURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Moulins ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Cusset. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Cusset décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transformation de la société civile professionnelle S.C.P. de commissaires aux comptes Bergemin - cheminot - Mergui RC ( 89 D 4 ) en société anonyme à compter du 03.08.92 - radiée d'office du Rcs le 29.10.92
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).