Entreprise : SCM DOCTEURS J EYDIEU ET P REVIRIAUD - SIREN 349 318 220
Identité
(Entreprise radiée le 15/09/2017)
Dénomination
SCM DOCTEURS J EYDIEU ET P REVIRIAUD
SIREN (siège)
349 318 220
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1989
Date de fin de la personne morale
30/01/2019
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
RTE DE SANDINE 03320 LURCY-LEVIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REVIRIAUD PHILIPPE , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Lurcy Levis
Nom, Prénom(s)
EYDIEUX JEAN-CHRISTIAN , HENRI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Neure
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/07/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34931822000010
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Chirurgie dentaire
Adresse
RTE route de Saudine
03320 , Lurcy-Levis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3048
Date d'ajout
15/09/2017
Description
Radiation du RCS le 15/09/2017 avec effet au 24/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1326
Date d'ajout
30/03/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2015 Liquidateurs : EYDIEUX Jean-Christian Henri et REVIRIAUD Philippe Pierre Le siège de la liquidation est fixé à : route de Saudine 03320 Lurcy-Levis Journal d'annonces légales : La Semaine de l'Allier en date du 31/03/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Moulins ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Cusset. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Cusset décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 150 000.00 FRF nouveau montant : 22 867.35 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).