Entreprise : SEMS SETE. SAEM SPORTIVE DE SETE - SIREN 349 315 051
Identité
Dénomination
SEMS SETE. SAEM SPORTIVE DE SETE
Sigle
SEMS
SIREN (siège)
349 315 051
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1989
Date de fin de la personne morale
26/01/2088
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
Capital social
400000 EUR
Adresse du siège
RUE BACHAGA BOUALEM 34200 SETE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STADE LOUIS MICHEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE SAUSSE DELPHINE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Sète
Nom, Prénom(s)
COULET RENE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
Sète
Nom, Prénom(s)
EVRARD BLANDINE
Nom d'usage
AUTHIE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Sète
Nom, Prénom(s)
BESSON LAURENT
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Sète
Nom, Prénom(s)
DI TUCCI JEAN , PIERRE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Sète
Nom, Prénom(s)
MUNUERA JOCELYNE
Nom d'usage
CASSANY
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Sète
Nom, Prénom(s)
ANFOSSO EMILE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Sète
Nom, Prénom(s)
ESTEBE JEAN-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
SETE
Nom, Prénom(s)
GARCIN PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
SORDINO JOSEPH
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
SETE
Nom, Prénom(s)
PAIOLA SERGE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
SETE
Nom, Prénom(s)
LAVABRE JEAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
SETE
Dénomination
FOOTBALL CLUB DE SETE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
SETE
Dénomination
HEXIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Frontignan
Dénomination
LES TRAVAUX DU MIDI
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
MARSEILLE
Dénomination
UNION MATERIAUX
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34931505100012
Code APE
9311Z - Gestion d'installations sportives
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion et animation d'activités sportives
Adresse
RUE rue Bachaga Boualem - Stade Louis Michel
34200 , Sète - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STADE LOUIS MICHEL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10433
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Radiation du RCS le 12/04/2019 avec effet au 12/04/2019 Cessation d'activité dans le ressort du Tribunal pour clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8267
Date d'ajout
15/06/2009
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire EN DATE DU 15/06/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SPORTIVE DE SETE (SADI) A DESIGNE : Liquidateur : ME VINCENT AUSSEL - ARCHE JACQUES COEUR - 266, PLACE ERNEST GRANIER - 34000 MONTPELLIER ET A FIXE AU 12/06/2009 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 15/06/2009
Numéro d'observation
1723
Date d'ajout
20/07/2005
Description
CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT DU FOOTBALL CLUB DE SETE 34 ANCIEN : MR GIRARDOT NOUVEAU : MR CARRETTE ROGER Date d'effet : 18/11/2004
Numéro d'observation
2441
Date d'ajout
18/11/2004
Description
ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : D'AQUINO MICHEL ET GUIGOU FRANCOISE NOUVEAU MEMBRE DU CONSIEL DE SURVEILLANCE : MR GROS JEAN CLAUDE ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : MR D'AQUINO MICHEL NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : MR NAIM MOUSSA EGALEMENT MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ANCIEN MEMBRE DU DIRECTOIRE : MR ESCARGUEL HENRI NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE : MR BRUGVIN PIERRE Date d'effet : 10/10/2002
Numéro d'observation
2440
Date d'ajout
18/11/2004
Description
CHANGEMENT DE REPRESENTANT DU FOOTBALL CLUB DE SETE ANCIEN : MR MAILLET MICHEL NOUVEAU : MR GIRARDOT JEAN PAUL Date d'effet : 17/12/2001
Numéro d'observation
2253
Date d'ajout
25/10/2004
Description
CHANGEMENT DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ANCIEN : SA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT NOUVELLE : SA OLYMPE REPRESENTEE PAR SOLA BERNADETTE Date d'effet : 28/02/2002
Numéro d'observation
2435
Date d'ajout
03/11/2003
Description
CAPITAL PORTE DE 533571.56 EUROS A 400000 EUROS Date d'effet : 21/12/2001
Numéro d'observation
620
Date d'ajout
27/03/2002
Description
ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : MR FELICES RAYMOND Date d'effet : 10/07/1998
Numéro d'observation
573
Date d'ajout
20/03/2002
Description
ANCIEN PRESIDENT DU DIRECTOIRE : MR ROPERO JEAN YVES NOUVEAU PRESIDENT DU DIRECTOIRE : MR ANFOSSO EMILE ANCIENS MEMBRES DU DIRECTOIRE : MR ROPERO DANIEL MR D'ISERNIA LOUIS ET MR CATANZANO PATRICK NOUVEAU MEMBRES DU DIRECTOIRE : MR ANFOSSO EMILE MR DANIEL PIERRE LOUIS ET MR ESCARGUEL JACQUES HENRI Date d'effet : 29/06/2001
Numéro d'observation
1269
Date d'ajout
22/06/2001
Description
ANCIENS ADMINISTRATEURS: ANDRE LUBRANO BANCILHON ROBERT MAILLET MICHEL BECHARD GERARD MACONE GASTON MJ CONSTRUCTION NOMINATION DE ME D'AQUINO MICHEL EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE GUIGOU MARIE FRANCOISE LAVABRE JEAN FORMATO ARMAND PAIOLA SERGE D'AQUINO MICHEL Date d'effet : 11/05/2001
Numéro d'observation
625
Date d'ajout
21/03/2001
Description
CAPITAL PORTE DE 1.200.000 FRANCS A 3.500.000 FRANCS Date d'effet : 25/07/2000
Numéro d'observation
1062
Date d'ajout
27/04/1998
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 17/03/98
Numéro d'observation
76
Date d'ajout
13/01/1998
Description
ANCIEN MEMBRE DU DIRECTOIRE : MME FORT JOSETTE A COMPTER DU 05/11/97
Numéro d'observation
75
Date d'ajout
13/01/1998
Description
ANCIEN MEMBRE DU DIRECTOIRE : MR FELICES RAYMOND NOUVEAUX MEMBRES DU DIRECTOIRE : MR D'ISERNIA LOUIS ET MR CATANZANO PATRICK A COMPTER DU 10/12/97 ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : MR CAMPAGNAC RAYMOND NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE: MR FELICES RAYMOND A COMPTER DU 20/11/97
Numéro d'observation
1435
Date d'ajout
04/07/1997
Description
ANCIEN PRESIDENT ET MEMBRE DU DIRECTOIRE : MR BRES ROGER NOUVEAU PRESIDENT ET MEMBRE DU DIRECTOIRE : MR ROPERO JEAN YVES A COMPTER DU 23/06/97
Numéro d'observation
2439
Date d'ajout
14/11/1996
Description
LE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVIELLANCE EST MR LUBRANO ANDRE A COMPTER DU 19/07/96 MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PARTANTS : MR BEUGNOT MR ABELLAN MR CASTAN MR ESCARGUEL MR ANDREO A COMPTER DU 26/07/96 MEMBRES DU CONSEILS DE DIRECTOIRE PARTANTS : MR BRUGVIN MR COTTALORDA MR CATARINA A COMPTER DU 26.07.96 NOMINATION DE MR ROGES BRES EN QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE MME FORT ET MR FELICES COMME MEMBRES A COMPTER DU 26/07/96 NOMINATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : POUR LA VILLE DE SETE : MR MACONE MR BECHARD MR CAMPAGNAC MR BANCILHON POUR LE FOOTBALL CLUB DE SETE 34 : MR MAILLET A COMPTER DU 19/07/96
Numéro d'observation
2437
Date d'ajout
14/11/1996
Description
CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ANCIEN : MR MARCHAND YVES NOUVEAU : MR BEUGNOT CHRISTIAN CHANGEMENT DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE ANCIEN : MR SOLER ANTOINE NOUVEAU : MR BRUGVIN PIERRE NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE : CATARINA FRANCOIS CHANGEMENT DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ANCIENS : MR GEVAUDAN HONORE MR CATARINA JEAN - ANFOSSO EMILE - NOVEAUX : ABELLAN STEPHANE (REPRESENTANT LA VILLE DE SETE) CASTAND GERARD ET ANDREO RENE (REPRESENTANT DU FOOTBALL CLUB DE SETE) A COMPTER DU 17/07/95
Numéro d'observation
2438
Date d'ajout
14/11/1996
Description
DATE DE CLOTURE PORTEE DU 30.09 AU 30.06 A COMPTER DU 30/06/96
Numéro d'observation
1059
Date d'ajout
19/06/1991
Description
CAPITAL PORTE DE 500.000 FRS A 1.200.000 FRS A COMPTER DU 25.09.90
Numéro d'observation
1058
Date d'ajout
19/06/1991
Description
ANCIENNE DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 31/12 NOUVELLE DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 30/09 A COMPTER DU 27.12.89
Numéro d'observation
1057
Date d'ajout
19/06/1991
Description
ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : MR BEUGOT CHRISTIAN - MR CROUZET FRANCIS - MR JAVELLE JEAN PIERRE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : MR GEVAUDAN HONORE - MR ESCARGUEL JACQUES HENRI - MR CATARINA JEAN A COMPTER DU 13.04.89
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).