Entreprise : ARTIMON - SIREN 349 277 517
Identité
(Entreprise radiée le 12/02/2018)
Dénomination
ARTIMON
SIREN (siège)
349 277 517
Date d'immatriculation au RNE
20/05/1998
Fermeture de l'établissement - 34927751700042
- Date d'effet de la fermeture : 21/11/2017
Fermeture de l'établissement - 34927751700018
- Date d'effet de la fermeture : 22/04/1998
Fermeture de l'établissement - 34927751700026
- Date d'effet de la fermeture : 22/02/2008
Fermeture de l'établissement - 34927751700034
- Date d'effet de la fermeture : 30/04/2009
Date de fin de la personne morale
19/05/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
167487.4 EUR
Adresse du siège
70 RUE DE LAUSANNE 01220 DIVONNE-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUIN PIERRE-YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/04/1998
Siret
34927751700026
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
187 AV DE GENEVE
01220 , DIVONNE-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/04/1998
Siret
34927751700042
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et la gestion
Adresse
70 RUE 70 rue de LAUSANNE
01220 , Divonne-les-Bains - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/04/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1988
Siret
34927751700018
Code APE
741G
Adresse
276 AV DE LA MARNE
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2000
Siret
34927751700034
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
1 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1757
Date d'ajout
12/02/2018
Description
Radiation du RCS le 12/02/2018 avec effet au 20/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1375
Date d'ajout
01/02/2018
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 11/10/2017 Décision de l'associé unique en date du 11/10/2017 Dénomination de l'associé unique : SOLUTIONS FINANCIERES POUR LES ENTREPRISES - SOFIPE Journal d'annonces légales : Voix de l'ain en date du 20/10/2017
Numéro d'observation
1976
Date d'ajout
21/03/2003
Description
Fusion absorption de la sa "Toutimport" au capital de 306 000 euros dont le siège est à Divonne-les-Bains, 187 avenue de Genève Rcs bourg 322-251-968 rayé Lme 20.3.03 Date d'effet : 30/12/2002
Numéro d'observation
1394
Date d'ajout
24/02/2003
Description
Fusion par voie d'absorption des sociétés : - Mams'tyl, société anonyme dont le siège est à Divonne-les-Bains (01220) 187 avenue de Genève, 722 046 869 Rcs bourg-en-Bresse, - Gerard Leca sa, société anonyme dont le siège est à Divonne-les-Bains (01220) 187 avenue de Genève, 329 001 887 Rcs bourg-en-Bresse, - pavillons euro, société anonyme dont le siège est à Divonne-les-Bains (01220) 187 avenue de Genève, 314 571 332 Rcs bourg-en-Bresse avec effet rétroactif au 01/01/2002
Numéro d'observation
947
Date d'ajout
06/02/2002
Description
Fusion absorption des sociétés : Sa J.J.R. - Rcs bourg B 382 925 873 , sa Delfa - Rcs bourg B 377 773 973, sa ETS Simon Mikaeloff - Rcs bourg B 588 502 146, sa Radisson et CIE - Rcs bourg B 784 331 506 et sa Ste D'expansion outremer - Rcs bourg B 324 468 365, dont le siège social de ces 5 sociétés est à Divonne-les-Bains (01220) 187 avenue de Genève, avec jouissance au 1er janvier 2001 Date d'effet : 05/11/2001
Numéro d'observation
1917
Date d'ajout
27/03/2001
Description
Fusion par voie d'absorption des sociétés : - Eurinmex, 338 378 508 Rcs bourg-en-Bresse, - établissements jean neveu, 309 173 276 Rcs bourg-en-Bresse, - la roseraie, 542 063 771 Rcs bourg-en-Bresse, - Pluris, 347 830 978 Rcs bourg-en-Bresse, - Agnesod et CIE, 688 201 987 Rcs bourg-en-Bresse, - Neyret, 564 502 656 Rcs bourg-en-Bresse, - établissements Pradier et CIE, 960 204 865 Rcs bourg-en-Bresse, siège social de ces 7 sociétés : Divonne-les-Bains (01220) 187 avenue de Genève Date d'effet : 28/12/2000
Numéro d'observation
6691
Date d'ajout
15/11/1999
Description
Fusion absorption des sociétés "Sofidav" sa au capital de 622 547 939 F dont le siège est à Paris (75116) 4 rue Paul Valery Rcs Paris B 775 730 633 avec effet rétroactif au 1.1.98, "Ste Anonyme des anciens ETS Alexandre Giraud" au capital de 1 926 180 F dont le siège est à Lyon (69006) 104 rue Boileau Rcs Lyon B 305 080 525 avec effet rétroactif au 1.1.99 et "Royer" sa à directoire et conseil de surveillance au capital de 10 155 600 F dont le siège est à Divonne-les-Bains 01220, 187 avenue de Genève Rcs bourg B 785 085 267 avec effet rétroactif au 1.1.99
Numéro d'observation
969
Date d'ajout
15/02/1999
Description
Fusion absorption de la sa "Fassier" au capital de 260 000 F dont le siège est à Paris (75008) 31 rué de Constantinople Rcs Paris B 562 047 092 à compter du 31/12/98
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).