Entreprise : MAXIME RICHARD SA - SIREN 349 258 566
Identité
Dénomination
MAXIME RICHARD SA
SIREN (siège)
349 258 566
Date d'immatriculation au RNE
24/01/1989
Date de fin de la personne morale
23/01/2088
Date de clôture
28/02
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
262 AV JEAN JAURES 69150 DECINES-CHARPIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEUNIER JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
PEROLLO MARC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
PRESIDENT DE CONSEIL D ADMINISTRATI RICHARD , MAXIME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Pusignan
Nom, Prénom(s)
REY DANIELE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Nom, Prénom(s)
RICHARD ALEXANDRA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Pusignan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/09/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34925856600018
Code APE
703A
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'activité d'aménageur foncier, réalisation de toutes opérations de construction d'immeubles, exercice de la profession de marchand de biens.
Adresse
262 AV 262 Avenue Jean Jaurès
69150 , Décines-Charpieu - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/051583
Date d'ajout
26/10/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/10/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur SUIFFET Franck en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/026727
Date d'ajout
30/06/2015
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25/06/2015 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur VANIER Alain en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F12/003955
Date d'ajout
24/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/01/2012 constatant que Maître Bruno WALCZAK exerce désormais ses fonctions, avec effet au 1er janvier 2012, au sein de la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires et désignant la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, représentée par Maître Bruno WALCZAK, dans le cadre du présent dossier..
Numéro d'observation
F04/028926
Date d'ajout
30/09/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 28/09/2004 prononçant la liquidation judiciaire - Représentant des créanciers-liquidateur : Me WALCZAK 53 Rue Vauban 69456 LYON CEDEX 06 - Juge commissaire : M.COSTE - Juge commissaire suppléant : M.JARICOT - Date de cessation des paiements : 20/09/2004
Numéro d'observation
F04/028161
Date d'ajout
22/09/2004
Description
Déclaration de cessation des paiements faite au greffe du tribunal de Commerce de LYON en date du 21/09/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 15 Mars 1999 Continuation de l'activité de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).