Entreprise : SCI GITE - SIREN 349 241 562
Identité
Dénomination
SCI GITE
SIREN (siège)
349 241 562
Date d'immatriculation au RNE
16/01/1989
Début d’activité
01/01/1989
Date de fin de la personne morale
15/01/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La construction de logements neufs situés outre-mer et la mise en location de ces logements à des personnes qui en font leur résidence. Et plus généralement toutes opérations se rapportant à cet objet ou contribuant à sa réalisation.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
114336.76 EUR
Adresse du siège
7 LOT IBIS 97300 CAYENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIROITE ALAIN , GERARD
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Cayenne
Nom, Prénom(s)
PATIENT GHISLAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Cayenne
Nom, Prénom(s)
PATIENT YASMINA , THERESE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34924156200017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La construction de logements neufs situés outre-mer et la mise en location de ces logements à des personnes qui en font leur résidence. Et plus généralement toutes opérations se rapportant à cet objet ou contribuant à sa réalisation.
Autres Activités
La construction de logements neufs situés outre-mer et la mise en location de ces logements à des personnes qui en font leur résidence. Et plus généralement toutes opérations se rapportant à cet objet ou contribuant à sa réalisation.
Adresse
7 LOT IBIS
97300 , CAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 750 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 114 336.76 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).