Entreprise : ITHAQUE CENTER - SIREN 349 234 237
Identité
(Entreprise radiée le 28/06/2017)
Dénomination
ITHAQUE CENTER
SIREN (siège)
349 234 237
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1989
Fermeture de l'établissement - 34923423700015
- Date d'effet de la fermeture : 08/08/2014
Date de fin de la personne morale
29/03/2088
Date de clôture
31/10
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
44 RUE DE GIONNE 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOURDAIN PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Bourges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/08/2014
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1988
Siret
34923423700015
Code APE
8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Activité principale
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Adresse
44 RUE DE GIONNE
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2856
Date d'ajout
28/06/2017
Description
Radiation du RCS le 28/06/2017 avec effet au 10/11/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
631
Date d'ajout
03/02/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 26/06/2015 Liquidateur : JOURDAIN Philippe Le siège de la liquidation est fixé à : l'adresse du liquidateur : 23 rue proudhon - 18000 bourges Journal d'annonces légales : L'ECHO DU BERRY en date du 26/11/2015
Numéro d'observation
3293
Date d'ajout
10/09/2014
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 08/08/2014 VENTE DU FONDS
Numéro d'observation
1020
Date d'ajout
01/03/2006
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 16 DECEMBRE 2005 MR ALAIN LECOMTE A ETE NOMME JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MME SYLVINE PRELY Date d'effet : 16/12/2005
Numéro d'observation
846
Date d'ajout
28/02/2005
Description
Jugement remplaçant le mandataire judiciaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 17 DECEMBRE 2004 MAITRE AXEL PONROY, QUI EXERCERA SON MANDAT AU SEIN DE LA SCP AXEL PONROY, A COMPTER DU 01 JANVIER 2005, A ETE NOMMEE MANDATAIRE JUDICIAIRE EN REMPLACEMENT DE LA SCP LEDEUR-PONROY Date d'effet : 17/12/2004
Numéro d'observation
1413
Date d'ajout
20/04/1999
Description
SUIVAQNT JUGEMENT EN DATE DU 26 MARS 1999 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A ARRETE LE PLAN DE CONTINUATION DE LA SOCIETE ET A NOMME MAITRE LEDEUR, COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
1018
Date d'ajout
17/03/1999
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 26 FEVRIER 1999 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 26 MARS 1999
Numéro d'observation
420
Date d'ajout
29/01/1999
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 8 JANVIER 1999 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 26 FEVRIER 1999
Numéro d'observation
4193
Date d'ajout
17/12/1998
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1998 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 8 JANVIER 1999
Numéro d'observation
3329
Date d'ajout
08/10/1998
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1998 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 20 NOVEMBRE 1998
Numéro d'observation
2721
Date d'ajout
13/08/1998
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 10 JUILLET 1998 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 25 SEPTEMBRE 1998
Numéro d'observation
1701
Date d'ajout
12/05/1998
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24 AVRIL 1998 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 10 JUILLET 1998
Numéro d'observation
1379
Date d'ajout
16/04/1998
Description
ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 3 AVRIL 1998 AUTORISONS LA SARL ITHAQUE CENTER A OUVRIR UN COMPTE REDRESSEMENT JUDICI- AIRE AU CREDIT AGRICOLE, PLACE DES MARRONNIERS 18000 BOURGES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 ET 60 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985
Numéro d'observation
1067
Date d'ajout
25/03/1998
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 13 MARS 1998 : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICI- AIRE SIMPLIFIE A NOMME MAITRE LEDEUR, 10 RUE DU PRESIDENT POMPIDOU A BOURGES EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS PROVISOIREMENT AU 13 MARS 1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Precedent proprietaire : ACHAT de "DYNAMIC FORM" R.C.S. 84 B 157 B 330 914 615 (ACTE de M e SOUESME Notaire AUX AIX D'ANGILLON du 6.3.89). MODIFICATION DU LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).