Entreprise : PEM SERVICES - SIREN 349 219 527
Identité
(Entreprise radiée le 08/06/2021)
Dénomination
PEM SERVICES
SIREN (siège)
349 219 527
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1989
Fermeture de l'établissement - 34921952700026
- Date d'effet de la fermeture : 13/08/2003
Fermeture de l'établissement - 34921952700018
- Date d'effet de la fermeture : 13/08/2003
Fermeture de l'établissement - 34921952700034
- Date d'effet de la fermeture : 13/08/2003
Fermeture de l'établissement - 34921952700042
- Date d'effet de la fermeture : 13/08/2003
Date de fin de la personne morale
19/01/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
59 RUE DE CRAMANT 51190 AVIZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN PIERRE , EDOUARD , EMILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Bouzy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/08/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/12/1988
Siret
34921952700018
Code APE
511N
Adresse
29 RUE DU REMPART DU MIDI
51190 , AVIZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/08/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/01/1989
Siret
34921952700026
Code APE
511N
Origine du fonds
Création
Activité principale
la réalisation de prestations viticoles et vinicoles ; l'activité de mandataire à la vente de vins, eaux de vie, alcools, spiritueux pour le compte de sociétés dont l'objet est la vente des vins et spiritueux ; l'activité de concessionnairé à la vente ; le commerce et la distribution des vins, eaux de vie, alcools, spiritueux et produits alimentaires.
Adresse
59 RUE 59 rue de Cramant
51190 , Avize - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/08/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/03/2001
Siret
34921952700042
Code APE
159F
Adresse
51530 , OIRY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/08/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/03/2001
Siret
34921952700034
Code APE
159F
Adresse
30 RUE DU REMPART DU MIDI
51190 , AVIZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5156
Date d'ajout
05/04/2022
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession Par Jugement en date du 05 AVRIL 2022, le Tribunal de Commerce de REIMS a prononcé d'office la clôture des opérations de Redressement judiciaire contre CHAMPAGNE BRICOUT & KOCH (SA) Date d'effet : 05/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9152
Date d'ajout
08/06/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 08/06/2021
Numéro d'observation
4471
Date d'ajout
08/03/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
11521
Date d'ajout
21/10/2019
Description
Changement d'un organe de procédure Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Reims, en date du 21 OCTOBRE 2019, désignant en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan SELARL Ph. CONTANT-B.CARDON-A.BORTOLUS (Me Benjamin CARDON) en remplacement de la SELARL Ph. CONTANT-B.CARDON-A.BORTOLUS (Me Philippe CONTANT) à compter du 21/10/2019. Date d'effet : 21/10/2019
Numéro d'observation
306
Date d'ajout
12/01/2018
Description
Par Ordonnance en date du 11 JANVIER 2018, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de REIMS a désigné la SELARL AJC prise en la pesonne de Maitre Jean Luc MERCIER administrateur judiciaire en remplacement de Maître Jean Luc MERCIER. Date d'effet : 11/01/2018
Numéro d'observation
6639
Date d'ajout
13/10/2011
Description
Jugement du TGI de Reims du 14/03/2011 à l'encontre de Monsieur Martin Pierre pronçant une interdiction de gérer pendant 10 ans
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Epernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce de Reims par le décret no 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
23/07/2007
Description
Notification intergreffe MO Par jugement du 15/05/2007 le Tribunal de Commerce de REIMS a : - maintenu Me Jean-Luc MERCIER, 4 avenue de Flandre CROISE-LAROCHE 59700 MARCQ EN BAROEUL - désigné la SELARL Philippe CONTANT et Jérome CABOOTER, mission conduite par Me Philippe CONTANT, 8 rue des Cordeliers 77100 MEAUX, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan en remplacement de Me Philippe CONTANT.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
09/02/2006
Description
Notification intergreffe MO Par jugement du 07/02/2006 le Tribunal de Commerce de REIMS a nommé : Maitre Jean-François CROZAT SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT 17 quai de la Villa 51200 EPERNAY Mandataire ad hoc avec mission de représenter la société et d'exercer les droits et actions de celle-ci et du débiteur non compris dans la mission du Commissaire à l'exécution du Plan.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
24/10/2005
Description
Notification intergreffe MO Jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 18/10/2005 prorogeant la mission de Maitres CONTANT et MERCIER Commissaires à l'exécution du plan de cession de la SA CHAMPAGNE BRICOUT ET KOCH, SARL PEM SERVICES et SCI DU CHATEAU DE BRICOUT dont le siège social est à 51190 AVIZE 59, rue de Cramant jusqu'au 31/12/2010 avec les pouvoirs prévus par la Loi et le décret et ceux mentionnés par le jugement du 19.08.2003.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
02/07/2004
Description
Notification intergreffe MO Jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 17/06/2004 reportant au 24/10/2001 la date de cessation des paiements.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
21/08/2003
Description
Plan de redressement : cession Jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 19/08/2003 arretant le plan de redressement par cession au profit de : - SA VRANKEN POMMERY MONOPOLE, siège social à 51270 MONTMORT LUCY, Chateau des Castaignes - SCS CHAMPAGNE MOET & CHANDON, siège social à 51200 EPERNAY 20 avenue de Champagne Date d'effet de la cession : 20/08/2003 Commissaires à l'exécution du plan : - Maitre MERCIER, Croise Laroche 4 avenue de Flandres 59700 MARCQ EN BAROEUL - Maitre CONTANT 31-33 rue de Talleyrand 51100 REIMS.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
06/08/2003
Description
Notification intergreffe MO Jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 01/08/2003 prononçant la confusion des patri- moines avec la SA CHAMPAGNE BRICOUT ET KOCK, dont le siège social est à 51190 AVIZE, 59 rue de Cramant.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/08/2003
Description
Notification intergreffe MO Jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 16/06/2003 prolongeant la période d'observation jusqu'au 23/10/2003.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/06/2003
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée Jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 13/05/2003 ouvrant une Procédure Régime Général de redressement judiciaire Cessation des paiements en date du 07/05/2003 Représentant des créanciers : SCP DARGENT-MORANGE (MAITRE DARGENT) 34 rue des Moulins 51100 REIMS Administrateurs : - MAITRE CONTANT 31-33 rue de Talleyrand 51100 REIMS - MAITRE MERCIER 4 avenue de Flandres 59700 MARCQ EN BAROEUL, CROISE LAROCHE Avec mission totale.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/01/1989
Description
(Divers) Historique : Transformation de la société anonyme en SARL à compter du 10/12/1996 transfert de siège social de 51190 Avize - 29 rempart du midi à : 51190 Avize - 59 rué de Cramant à compter du 07/08/1998. Changement de dénomination sociale : Société Avi- Zoise de diffusion en Celle de : P.E. Martin production - à compter du 28/02/2000. Changement de dénomination sociale : P.E. Martin production en Celle de : Pem services - à compter du 11/01/2002.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PAR jugement en date du 15/02/2011, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS a prorogé la mission de Maître MERCIER et Maître CONTANT, Commissaires au Plan, jusqu'au 31 DECEMBRE 2013.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).