Entreprise : SCI DES NOUETTES - SIREN 349 193 318
Identité
Dénomination
SCI DES NOUETTES
SIREN (siège)
349 193 318
Date d'immatriculation au RNE
20/11/2000
Début d’activité
20/12/1988
Date de fin de la personne morale
19/11/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition location et administration de tous immeubles (début : 02.10.2000)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
14 PL DES LICES 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GENESTIER DANIEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
GENESTIER DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
D G INVESTISSEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint Martin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/1988
Siret
34919331800020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition location et administration de tous immeubles (début : 02.10.2000)
Autres Activités
acquisition location et administration de tous immeubles (début : 02.10.2000)
Adresse
14 PL DES LICES
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/10/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/01/1989
Siret
34919331800012
Code APE
702C
Adresse
RUE DES NOUETTES
22100 , QUEVERT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/11/2000
Description
Historique des observations depuis le 20/11/2000 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 20.12.1988 AU 02.10.2000, DINAN, RUE DES NOUETTES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).