Entreprise : SARL GAUTHERON - SIREN 349 172 288
Identité
Dénomination
SARL GAUTHERON
SIREN (siège)
349 172 288
Date d'immatriculation au RNE
19/01/1989
Début d’activité
01/01/1989
Date de fin de la personne morale
18/01/2049
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts.
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Capital social
47520 EUR
Adresse du siège
365 RTE DE CHAMPAGNOLE 39570 PERRIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRAUD CYRILLE , MICKAEL , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1986
Commune de résidence
Vevy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34917228800012
Nom commercial
PERIJOU
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de vente en gros et détail de jeux jouets, bimbeloterie, articles de cadeaux et souvenirs.
Adresse
365 RTE DE CHAMPAGNOLE
39570 , PERRIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/001030
Date d'ajout
09/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 08/02/2021 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SCP Pascal LECLERC, représenté par les administrateurs judiciaires provisoires, Pris en la personne de Me MASSELON et Me ROUMEZI 6 rue Rouget de Lisle BP 40071 39000 Lons-le-Saunier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/004974
Date d'ajout
23/10/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 23/10/2020 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Date de cessation des paiements : 01/04/2020 Mandataire judiciaire : SCP Pascal LECLERC, représenté par les administrateurs judiciaires provisoires, Pris en la personne de Me MASSELON et Me ROUMEZI 6 rue Rouget de Lisle BP 40071 39000 Lons-le-Saunier. Durée période d'observation et poursuite d'activité : jusqu'au 23/04/2021 .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).