Entreprise : MEDISIS - SIREN 349 161 364
Identité
(Entreprise radiée le 20/03/1997)
Dénomination
MEDISIS
SIREN (siège)
349 161 364
Date d'immatriculation au RNE
21/03/1990
Fermeture de l'établissement - 34916136400048
- Date d'effet de la fermeture : 08/12/1994
Date de fin de la personne morale
20/03/2088
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs français
Adresse du siège
1 B AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUTARET
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1933
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BISCARAS PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RAOUL YVES ACHILLE ANTOINE JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
RAOUL CORINNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Croissy-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MIMOUN DENIS BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Boitron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/12/1994
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/12/1994
Siret
34916136400048
Code APE
516G
Adresse
1 B AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
94120 , FONTENAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
70476
Date d'ajout
20/03/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19 03 1997 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mr Misraki , nom du liquidateur : Me Pellegrini . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 20 03 1997
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12218
Date d'ajout
09/12/1994
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sûr Dcp Jugement du 08 12 1994 N° 94j1213 Cessation des paiements en date du 31 01 1994 Juge cré : M Misraki Juge-cre suppléant : M Corpechot Liquidateur : Me Pellegrini 4 le parvis de saint Maur 94100 saint Maur des fosses
Numéro d'observation
12062
Date d'ajout
28/11/1994
Description
Déclaration de cessation des paiements le 28 Novembre 1994 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
45381
Date d'ajout
15/10/1991
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 06 Novembre 1990.
Numéro d'observation
20069
Date d'ajout
21/03/1990
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).