Entreprise : SERMOP - SIREN 349 092 882
Identité
Dénomination
SERMOP
SIREN (siège)
349 092 882
Date d'immatriculation au RNE
17/01/1989
Début d’activité
02/01/1989
Date de fin de la personne morale
16/01/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La création, l'acquisition, l'exploitation de toute entreprise de mécanique de précision
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Capital social
55000 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA MALLE 53000 LAVAL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 0103
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAILLANT JEAN-FRANCOIS
Nom d'usage
VAILLANT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
LAVAL
Dénomination
GIGAFARAD
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/1989
Siret
34909288200027
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
La création, l'acquisition, l'exploitation de toute entreprise de mécanique de précision
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Autres Activités
MECANIQUE DE PRECISION
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Adresse
CHE DE LA MALLE
53000 , LAVAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 0103
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
02/01/1989
Siret
34909288200019
Origine du fonds
Création
Activité principale
MECANIQUE DE PRECISION
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Adresse
20 RUE ROBERT MAUXION
53000 , LAVAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3693
Date d'ajout
27/07/2016
Description
Augmentation de capital à compter du 30/06/2016 Ancien : 5.500 EUR Nouveau : 55.000 EUR Modification portant sur les données d'une (ou de plusieurs) personnes dirigeantes et non dirigeantes - à compter du 30/06/2016 : Modifié (changement d'adresse) : VAILLANT Jean-François, Gérant, demeurant 46 rue Marie Olympe de Gouges 53000 Laval Journal d'annonces légales : le Publicateur libre (53) en date du 28/07/2016
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).