Entreprise : TERCET - SIREN 349 073 528
Identité
Dénomination
TERCET
SIREN (siège)
349 073 528
Date d'immatriculation au RNE
29/03/2017
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 34907352800011
- Date d'effet de la fermeture : 02/09/2016
Fermeture de l'établissement - 34907352800029
- Date d'effet de la fermeture : 25/12/1995
Date de fin de la personne morale
28/03/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
44 RUE FOUCHER DE CAREIL 91200 ATHIS-MONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAJAR OBREGON LOUIS , RAPHAEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
SW5 OJN LONDRES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/11/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/09/2016
Siret
34907352800037
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Etudes et négociations d'opérations financières, industrielles et commerciales.
Adresse
44 RUE 44 Avenue Foucher de Careil
91200 , Athis-Mons - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/09/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/09/1988
Siret
34907352800011
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
55 RUE DES BELLES FEUILLES
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/1990
Siret
34907352800029
Code APE
703A
Adresse
23 RUE AMIRAL D ESTAING
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
47490
Date d'ajout
05/12/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 16/11/2023 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/12/2023
Description
Dissolution à compter du 16/11/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/11/2023, siège de la liquidation : 44 Avenue Foucher de Careil 91200 Athis-Mons, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches paru le 04/12/2023
Numéro d'observation
4086
Date d'ajout
22/01/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 20/03/2019
Numéro d'observation
62
Date d'ajout
29/03/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).