Entreprise : OUDART SA - SIREN 349 047 936
Identité
(Entreprise radiée le 14/12/2021)
Dénomination
OUDART SA
SIREN (siège)
349 047 936
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1988
Date de fin de la personne morale
12/12/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
5500000 EUR
Adresse du siège
10 A RUE DE LA PAIX 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
D'ESPOUY BERTRAND
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Garches
Nom, Prénom(s)
NAMER JACQUELINE
Nom d'usage
ELI
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE VIGOUROUX D'ARVIEU ALEXIS
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Marly-le-Roi
Nom, Prénom(s)
Polloni FRANCO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Nom, Prénom(s)
Meyer JEAN , HENRI
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Nom, Prénom(s)
Tixier BERNARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Verdier PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
PICARLE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly sur Seine
Dénomination
GROUPE CHOLET DUPONT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
Groupe La Française
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/03/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/11/1988
Siret
34904793600019
Code APE
652E
Adresse
18 RUE VIVIENNE
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/11/1988
Siret
34904793600043
Code APE
6492Z - Autre distribution de crédit
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Etablissement de crédit spécialisé et prestataire de services d'investissement
Adresse
10 A RUE 10A rue de la Paix
75002 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/03/1992
Siret
34904793600027
Code APE
652E
Adresse
12 RUE VOLNEY
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1998
Siret
34904793600035
Code APE
652C
Adresse
20 RUE DE LA PAIX
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1988B14181137
Date d'ajout
14/12/2021
Description
Radiation. Fusion Absorption par CHOLET DUPONT 340 412 063 RCS PARIS le 27-11-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
88149
Date d'ajout
02/02/2005
Description
SOCIETES AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DAUNOU PARTICIPATIONS (SAS) 10 A RUE DE LA PAIX 75002 PARTICIPATIONS RCS 422 120 428 PARIS - OUDART ET ASSOCIES (SA) 10 A RUE DE LA PAIX 75002 PARIS - RCS 342 554 102 PARIS - FINANCIERE OUDART (SA) 10 A RUE DE LA PAIX RCS 342 553 872 PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).