Entreprise : PANODIS - SIREN 349 047 068
Identité
(Entreprise radiée le 05/05/2021)
Dénomination
PANODIS
SIREN (siège)
349 047 068
Date d'immatriculation au RNE
16/01/1989
Date de fin de la personne morale
15/01/2039
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
AV GUILHEM DE POITIERS 34080 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SORDINO JOSEPH
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
SETE
Nom, Prénom(s)
TRIAL PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
MOHAMED BEN SAID KHEIRA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
MOHAMED MALIKA
Nom d'usage
AOUNI
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
TREMBLAY LES GONESSES
Nom, Prénom(s)
AOUNI KADA
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
TREMBLAY LES GONNESSES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1990
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/10/1988
Siret
34904706800011
Code APE
6101
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Exploitation de supermarché à vocation alimentaire et non alimentaire
Adresse
AV Ave de Guilhem de Poitiers
34000 , Montpellier - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Paillade Nord
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18866
Date d'ajout
05/05/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 05/05/2021 avec effet au 05/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7519
Date d'ajout
17/04/2012
Description
Cessation complète d'activité - Art. R123-125 à compter du 17/04/2012
Numéro d'observation
2752
Date d'ajout
23/03/1992
Description
Dissolution anticipée de la société LIQUIDATEUR : MR AOUNI KADA, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SIEGE DE LA LIQUIDATION : AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 31.08.90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).