Entreprise : SCP FIOCRE-MEDARD-LISTRE SOCIETE DES DOCTEURS FRANCOISE FIOCRE ISABELLE MEDARD ET MARIE LISTRE DOCTE... - SIREN 349 046 441
Identité
Dénomination
SCP FIOCRE-MEDARD-LISTRE SOCIETE DES DOCTEURS FRANCOISE FIOCRE ISABELLE MEDARD ET MARIE LISTRE DOCTEURS VETERINAIRES
SIREN (siège)
349 046 441
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1989
Début d’activité
01/01/1988
Dissolution
Forme juridique
SCP de vétérinaires
Activités principales de l’objet social
Exercice en commun par ses membres de la profession de vétérinaire ainsi que la mise en commun et le partage des résultats.
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
2 PL D'ARMES 77300 FONTAINEBLEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAILLET MARIE , FREDERIQUE , LUCIE
Nom d'usage
LISTRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Thomery
Nom, Prénom(s)
BERNARD ISABELLE
Nom d'usage
MEDARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Melun
Nom, Prénom(s)
ISSARTEL FRANCOISE
Nom d'usage
FIOCRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Bourron-Marlotte
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34904644100011
Nom commercial
SCP FIOCRE-MEDARD-LISTRE
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice en commun par ses membres de la profession de vétérinaire ainsi que la mise en commun et le partage des résultats.
Adresse
2 PL D'ARMES
77300 , FONTAINEBLEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/09/2022
Description
Dissolution à compter du 21/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 21/06/2022, liquidateur : FIOCRE né(e) ISSARTEL Françoise, siège de la liquidation : 2 Place d'Armes 77300 Fontainebleau, parution de la publicité légale : La République de Seine-et-Marne paru le 12/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 2 000.00 FRF nouveau montant : 304.90 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/02/1989
Description
Historique des observations depuis le 02/02/1989 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 822 le 07/07/1988
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).