Entreprise : SCI QUINCY DENT - SIREN 349 035 477
Identité
(Entreprise radiée le 22/03/2018)
Dénomination
SCI QUINCY DENT
SIREN (siège)
349 035 477
Date d'immatriculation au RNE
25/06/2002
Date de fin de la personne morale
24/06/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
9 RUE BRAUNSTON 77860 QUINCY-VOISINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEANCOLAS MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Cregy les Meaux
Nom, Prénom(s)
BARTHES JACQUELINE
Nom d'usage
JEANCOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1932
Commune de résidence
Meaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/07/1988
Siret
34903547700026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété gestion administration disposition des biens dont elle pourrait devenir propriétaire dans la suite par voie d'acquisition échange apport ou autrement tous placement de capitaux sous quelque forme.
Adresse
9 RUE 9 rue Braunston
77860 , Quincy-Voisins - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/05/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/07/1988
Siret
34903547700018
Code APE
702A
Adresse
14 B AV RONSARD
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
22/03/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 01-02-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
26/02/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-02-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Moniteur de Seine et Marne DU : 03-03-2018, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/06/2002
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE CRETEIL LE 29/12/1988 ANCIEN SIEGE: 14 BIS,AVENUE RONSARD-94100 ST MAUR DES FOS SES. TRANSFERT A MEAUX EN DATE DU 7/05/2002.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).