Entreprise : SCI PIERRE LISSE - SIREN 349 019 893
Identité
Dénomination
SCI PIERRE LISSE
SIREN (siège)
349 019 893
Date d'immatriculation au RNE
09/01/1989
Début d’activité
30/12/1988
Date de fin de la personne morale
08/01/2028
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
Acquisition administration gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
62885.22 EUR
Adresse du siège
1 RUE MARTINON 40000 MONT-DE-MARSAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAGET JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1935
Commune de résidence
Mont-de-Marsan
Nom, Prénom(s)
FAGET BRUNO , FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
MONT DE MARSAN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/12/1988
Siret
34901989300040
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition administration gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Adresse
1 RUE MARTINON
40000 , MONT-DE-MARSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/01/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/12/1988
Siret
34901989300016
Code APE
701D
Adresse
11 AV SADI CARNOT
40000 , MONT-DE-MARSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/01/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/01/1994
Siret
34901989300024
Code APE
701D
Adresse
14 PL JEAN JAURES
40000 , MONT-DE-MARSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/05/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/01/1995
Siret
34901989300032
Code APE
701D
Adresse
321 AV GEORGES CLEMENCEAU
40000 , MONT-DE-MARSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2269
Date d'ajout
27/07/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 23/05/2007 : PARTANT : PALACIN ANTOINE JACQUES, GÉRANT ASSOCIE NOUVEAU : FAGET BRUNO FRANCOIS, GÉRANT ASSOCIÉ MODIFICATION RELATIVE AUX ASSOCIES A COMPTER DU 23/05/2007 : PARTANT : PALACIN ANTOINE JACQUES, GÉRANT ASSOCIE NOUVEAU : FAGET BRUNO FRANCOIS, GÉRANT ASSOCIÉ NOUVEAU : DE PEDRO JESUS PIERRE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : DE PEDRO FRANCINE MARIE BERTHE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT SIEGE ET PRINCIPAL A COMPTER DU 23/05/2007 : ANCIENNE ADRESSE : 321 AV. GEORGES CLEMENCEAU - MONT DE MARSAN 40000 MONT DE MARSAN NOUVELLE ADRESSE : 1 RUE MARTINON 40000 MONT DE MARSAN
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 412 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 62 885.22 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).