Entreprise : RUDYARD & JONES - SIREN 349 015 602
Identité
Dénomination
RUDYARD & JONES
SIREN (siège)
349 015 602
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1988
Début d’activité
01/01/1989
Date de fin de la personne morale
27/12/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
AGENT DE RECRUTEMENT ET ACCESSOIREMENT CONSEILS EN RESSOURCES HUMAINES
Code APE
7830Z - Autre mise à disposition de ressources humaines
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
6 AV DELCASSE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PINCHON GUILLAUME
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TOUCHAIS PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET TOUCHAIS ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34901560200023
Code APE
7830Z - Autre mise à disposition de ressources humaines
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
AGENT DE RECRUTEMENT ET ACCESSOIREMENT CONSEILS EN RESSOURCES HUMAINES
Adresse
6 AV DELCASSE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34901560200015
Code APE
745A
Adresse
17 RUE TRONCHET
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1988B1473523
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 28/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
01/10/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 01/10/2013, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201302826, date de cessation des paiements le 06/03/2013, et a désigné : juge commissaire M. Philippe Charpy liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).