Entreprise : SARL HONG KONG ENTREPRISES - SIREN 349 008 979
Identité
Dénomination
SARL HONG KONG ENTREPRISES
SIREN (siège)
349 008 979
Date d'immatriculation au RNE
12/12/1988
Début d’activité
02/12/1988
Date de fin de la personne morale
11/12/2038
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'exploitation de tout commerce superette-alimentation, restaurant
Code APE
4711C - Supérettes
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
AV CONCORDIA MARIGOT 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIAO ZHONGXIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Saint-Martin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/12/1988
Siret
34900897900016
Code APE
4711C - Supérettes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exploitation de tout commerce superette-alimentation, restaurant
Adresse
AV CONCORDIA MARIGOT
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Marigot
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1996
Siret
34900897900024
Enseigne
DRAGON PHOENIX
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
LD CONCORDIA
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3197
Date d'ajout
10/10/2019
Description
Jugement en date du 17.01.2019 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire, qui a désigné Me Marie-Agnès Dumoulin en qualité de liquidateur judiciaire, M. Alexandre Kalil en qualité de juge-commissaire titulaire et M. Paul Moueza en qualité de juge-commissaire suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
508
Date d'ajout
10/03/2010
Description
Fermeture d'un établissementComplémentaire sis dragon phoenix Concordia 97150 Saint-MartinDate d'effet : 30/04/2008
Numéro d'observation
854
Date d'ajout
04/04/2003
Description
Changement de gérantAncien gérant mme Cheng Yuk fun Ep Lee nouveau gérant Mr Liao Zhongxian, à compter du 17/03/2003
Numéro d'observation
1360
Date d'ajout
14/04/2000
Description
Changement de gérantÀ compter du 04.01.2000 : Ancien gérant M. Cheng Shea Food__ nouvelle gérant : Mme Lee Yuk fun née Cheng
Numéro d'observation
255
Date d'ajout
31/01/1994
Description
Démission de Mr. Gumbs Etienne de sa qualité de Co-Gerant à compter du 02.12.93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- Dépôt de comptes annuels de l'exercice 1990 enregistré le 14.12.92 - dépôt de comptes annuels de l'exercice 1991 enregistré le 14.12.92 - dépôt de comptes annuels de l'exercice 1992 - enregistré le 10.08.93 - dépôt d'actes de cession de parts sociales de M. Gumbs Etienne (60 parts) au profit de M. Tan Jean Tsung, à compter du 28.06.93 enregistré le 03.12.93 dépôt d'actes : Acte de cession de parts sociales du 03.11.95 inscription faite le 20.12.95 la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).