Entreprise : V.E.V SERVICES - SIREN 348 996 125
Identité
Dénomination
V.E.V SERVICES
SIREN (siège)
348 996 125
Date d'immatriculation au RNE
25/11/1991
Date de fin de la personne morale
24/11/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
44 AV GEORGES POMPIDOU 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBIER, FRINAULT ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine CEDEX
Nom, Prénom(s)
GALIPPE GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine CEDEX
Nom, Prénom(s)
RIVIERE FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/04/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/12/1988
Siret
34899612500038
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Promotion immobilière - prestations de services, marchand de biens
Adresse
44 AV 44 Avenue DU PT POMPIDOU
92300 , Levallois-Perret - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/04/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/1988
Siret
34899612500046
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale
Activité principale
PRESTATIONS DE SERVICES, MAR- CHAND DE BIENS
Autres Activités
PRESTATIONS DE SERVICES, MAR- CHAND DE BIENS
Adresse
66 RUE DU CHATEAU
59200 , TOURCOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/04/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/1988
Siret
34899612500012
Code APE
671E
Adresse
149 RUE D ORAN
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4429
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 15/01/2020 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4434
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif (article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984)
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
16/01/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 15/01/2020 .
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
16/05/2012
Description
ORDONNANCE DU 23-04-2012 -Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing a nommé Monsieur TABARDEL Thierry, juge commissaire en remplacement de Madame Pascale TOULEMONDE
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
05/11/2010
Description
Par ordonnance du 21/10/2010 Monsieur le Vice Prés ident du Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing a nommé Madame Pascale TOULEMONDE juge-commissair e en remplacement de Monsieur TABARDEL Thierry
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
13/01/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 11/01/2005 nommant M TABARDEL THIERRY Juge Commissaire en remplacement de MR SEGARD Amaury
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/08/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 10/08/2004 nommant MR ANCELY en qualité de Juge Commissaire suppléant pour l'arrêté de l'éta t des créances salariales
Numéro d'observation
12321
Date d'ajout
30/07/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING prononce en date du 29/06/2004 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 16/01/2004 , désigne juge commissaire Mr SEGARD Amaury , liquidateur Maître Emmanuel LOEUILLE Parc des 3 Chênes 29 bis, Ave de la Marne BP 92 59442 WASQUEHAL cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/07/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 29/06/2004 prononçant la liquidation judic iaire. Liquidateur : ME LOEUILLE Emmanuel Parc des 3 Chênes, 29bis Avenue de la Marne BP 92 59442 WA SQUEHAL CEDEX mettant fin à la mission de Me MERCI ER Jean-Luc et Me BONDROIT Jean-Jacques et mainten ant M SEGARD Amaury dans ses fonctions de Juge-Com missaire et M DESBONNET Régis dans ses fonctions d e juge commissaire suppléant
Numéro d'observation
7538
Date d'ajout
03/05/2004
Description
Par jugement en date du 06/04/2004, le Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING a autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 29 juin 2004.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/04/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 06/04/2004 autorisant la poursuite d'activ ite jusqu'au 29/06/2004.
Numéro d'observation
5375
Date d'ajout
19/03/2004
Description
Par jugement en date du 19/01/2004, le Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing a ouvert une procédure de redressement judiciaire (régime général) à l'encontre de la Société par actions simplifiée VEV SERVICES. A nommé Administrateurs : Me Mercier Jean-Luc 4 Ave de Flandre 59700 Marcq-en-Baroeul, avec mission de coordination pour l'ensemble des sociétés du groupe et Me Bondroit Jean-Jacques 119 rue Jacquemars Giélée 59000 Lille, avec mission d'assistance. Les déclarations de créances sont à adresser, dans les deux mois de l'insertion à paraître au Bodacc, au représentant des créanciers : Me Emmanuel Loeuille Parc des 3 Chênes 29 bis, Ave de la Marne BP 92 - 59442 Wasquehal cedex.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/01/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 27/01/2004 nommant MR TIBERGHIEN en qualit é de Juge Commissaire suppléant pour l'arrêté de l 'état des créances salariales
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/01/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 19/01/2004 ouvrant une Procédure Régime Gé néral de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 19/07/2004. Cessati on des paiements en date du 16/01/2004. Juge Commi ssaire : M SEGARD AMAURY Juge Commissaire suppléan t : M DESBONNET REGIS Représentant des Créanciers : ME LOEUILLE Emmanuel Parc des 3 Chênes, 29bis Av enue de la Marne BP 92 59442 WASQUEHAL CEDEX Admin istrateurs: ME MERCIER Jean-Luc 4, avenue de Fland re 59700 MARCQ EN BAROEUL avec mission de coordina tion pour l'ensemble des societes du groupe et ME BONDROIT Jean Jacques 119 RUE JACQUEMARS GIELEE 59 000 LILLE avec mission d'assistance
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/01/2004
Description
Dépôt le 16/01/2004 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce d e ROUBAIX - TOURCOING
Numéro d'observation
99973
Date d'ajout
25/11/1991
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).