Entreprise : SCI DES ACACIAS - SIREN 348 985 789
Identité
Dénomination
SCI DES ACACIAS
SIREN (siège)
348 985 789
Date d'immatriculation au RNE
19/12/1988
Détail de la cessation
- Date Mise en sommeil : 21/06/2024
- Maintien de l'immatriculation au registre
Dissolution
- Dissolution avec liquidation
- Date de dissolution : 21/06/2024
- Identité du liquidateur : LE FOURNIER THOMAS
Fermeture de l'établissement - 34898578900018
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/1994
Fermeture de l'établissement - 34898578900026
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2007
Date de fin de la personne morale
18/12/2078
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Sans activité
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
10 B RUE FULGENCIO GIMENEZ 69120 VAULX-EN-VELIN FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOGGIO SYLVIA
Nom d'usage
LE FOURNIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
BOGGIO LEO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1992
Commune de résidence
Bron
Nom, Prénom(s)
BOGGIO ENZO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1990
Commune de résidence
Bron
Nom, Prénom(s)
CHAPON CHRISTEL
Nom d'usage
TEBOUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Brive-la-Gaillarde
Nom, Prénom(s)
CHAPON PASCAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Bormes-les-Mimosas
Nom, Prénom(s)
LE FOURNIER JULIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Arbonne
Nom, Prénom(s)
LE FOURNIER THOMAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1986
Commune de résidence
Vourey
Nom, Prénom(s)
LE FOURNIER PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Neyron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/06/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/11/1988
Siret
34898578900034
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration, exploitation par bail ou location de tous immeubles batis ou non dont elle serait ou pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Autres Activités
Propriété, administration, exploitation par bail ou location de tous immeubles batis ou non dont elle serait ou pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Adresse
10 B RUE FULGENCIO GIMENEZ
69120 , VAULX-EN-VELIN - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Cet établissement a été fermé le 30/06/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/11/1988
Siret
34898578900018
Code APE
702C
Adresse
133 AV PAUL KRUGER
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/1994
Siret
34898578900026
Code APE
702C
Adresse
125 RUE DE LA POUDRETTE
69120 , VAULX-EN-VELIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 18/08/1994 : siège social et principal établissement transférés de VILLEURBANNE (69100) 133 avenue Paul Kruger à VAULX EN VELIN (69120) 125 rue de la Poudrette à compter du 01/07/1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).