Entreprise : SCI DU 7 RUE DE COLMAR - SIREN 348 982 554
Identité
(Entreprise radiée le 09/05/2023)
Dénomination
SCI DU 7 RUE DE COLMAR
SIREN (siège)
348 982 554
Date d'immatriculation au RNE
09/01/1989
Date de fin de la personne morale
08/01/2039
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE COLMAR 59000 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONVOISIN JEAN-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Etaples
Nom, Prénom(s)
SCHRYVE GUY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Auchy-lez-Orchies
Nom, Prénom(s)
CEBULSKI DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Estrées
Nom, Prénom(s)
FOURNIER VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Cambrai
Nom, Prénom(s)
BONVOISIN MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Étaples
Nom, Prénom(s)
GOBÉ LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Fouquières-lès-Béthune
Nom, Prénom(s)
TREUNET JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Étaples
Nom, Prénom(s)
BONVOISIN MARYSE
Nom d'usage
TREUNET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Étaples
Nom, Prénom(s)
BACQUAERT SUZANNE
Nom d'usage
SCHRYVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1928
Commune de résidence
Lambres-lez-Douai
Nom, Prénom(s)
SCHRYVE LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Gricourt
Nom, Prénom(s)
SCHRYVE SEVERINE
Nom d'usage
DESCHANET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Laon
Nom, Prénom(s)
CARON PAUL-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
SCHRYVE BERENGERE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Crèvecoeur-le-Grand
Nom, Prénom(s)
SCHRYVE ROGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Fauquembergues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/11/1988
Siret
34898255400019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES BATIS.
Adresse
7 RUE 7 rue de Colmar
59000 , Lille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
09/05/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 23-02-1921
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
08/09/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 23-02-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : La Voix du Nord DU : 15-03-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).