Entreprise : SCI DU 13 RUE HENRI CORNAT - SIREN 348 973 033
Identité
(Entreprise radiée le 18/12/2020)
Dénomination
SCI DU 13 RUE HENRI CORNAT
SIREN (siège)
348 973 033
Date d'immatriculation au RNE
21/12/1988
Fermeture de l'établissement - 34897303300015
- Date d'effet de la fermeture : 25/11/2020
Date de fin de la personne morale
20/12/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
13 RUE HENRI CORNAT 50700 VALOGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLAIS YVETTE
Nom d'usage
RENAUD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1937
Commune de résidence
Sainte-Mère-Eglise
Nom, Prénom(s)
PAIN CATHERINE
Nom d'usage
TEXIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Brix
Nom, Prénom(s)
TEXIER PIERRE , JACQUES , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
TEXIER CELINE , MONIQUE , ANNIE
Nom d'usage
MAURISSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
TEXIER HERVE , HENRI , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Brix
Nom, Prénom(s)
RENAUD HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1934
Commune de résidence
Sainte-Mère-Eglise
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1988
Siret
34897303300015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition-Propriete-Gestion de tous immeubles
Adresse
13 RUE 13 rue Henri Cornât
50700 , Valognes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4536
Date d'ajout
16/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 25/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3267
Date d'ajout
01/10/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/09/2020 Liquidateur : TEXIER Catherine Le siège de la liquidation est fixé à : 78 route de la Brulette 50700 Brix. AGE du 15/09/2020. Journal d'annonces légales : La Manche libre en date du 10/10/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).