Entreprise : LA COMMENDERIE - SIREN 348 956 657
Identité
Dénomination
LA COMMENDERIE
SIREN (siège)
348 956 657
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1988
Début d’activité
21/09/1988
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
ACQUISITION, PROPRIETE, GESTION, ADMINISTRATION SOIT PAR BAIL, SOIT DIRECTEMENT AU PROFIT DE SES ASSOCIES, DE TOUS BIENS MEUBLES, ET IMMEUBLES ET PLUS PARTICULIEREMENT D'UNE PROPRIETE SISE A LUZARCHES 17 RUE VIVIEN ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS S'Y RATACHANT
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
4 RUE HENRI HEINE 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ghesquière AMELIE
Nom d'usage
Willem
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
Ghesquière JEANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1991
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Ghesquière MARIE
Nom d'usage
Gouin
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1985
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/09/1988
Siret
34895665700020
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, PROPRIETE, GESTION, ADMINISTRATION SOIT PAR BAIL, SOIT DIRECTEMENT AU PROFIT DE SES ASSOCIES, DE TOUS BIENS MEUBLES, ET IMMEUBLES ET PLUS PARTICULIEREMENT D'UNE PROPRIETE SISE A LUZARCHES 17 RUE VIVIEN ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS S'Y RATACHANT
Adresse
4 RUE HENRI HEINE
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/09/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/09/1988
Siret
34895665700012
Code APE
703C
Adresse
17 RUE VIVIEN
95270 , LUZARCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
61886
Date d'ajout
04/11/2004
Description
La société a par décision du 28/09/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 28/09/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
61885
Date d'ajout
04/11/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
4619
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).