Entreprise : INVESTOR SA - SIREN 348 949 090
Identité
Dénomination
INVESTOR SA
SIREN (siège)
348 949 090
Date d'immatriculation au RNE
10/01/1995
Date de fin de la personne morale
09/01/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
23 RUE CHAUCHAT 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUMONT PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PELEGE SANDRINE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHAMPSEIX GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
ST MAUR DES FOSSES
Nom, Prénom(s)
PELEGE MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SCP CAUCHY CHAUMONT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/06/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/12/1988
Siret
34894909000057
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
HOLDING - PARTICIPATION SOUS UNE FORME QUELCONQUE, ETUDES, CONSEIL OU INVESTISSEMENT DANS TOUS PROJETS, OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT, CONSTRUCTION DANS LE DOMAINE IMMOBILIER, AGENT IMMOBILIER,AMENAGEUR FONCIER, MARCHAND DE BIENS
Adresse
23 RUE 23 rue Chauchat
75009 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
34894909000040
Code APE
741J
Adresse
455 PRO DES ANGLAIS
06200 , NICE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC L'ARENAS IMM ARENICE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1997
Siret
34894909000065
Code APE
741J
Adresse
37 AV JEAN MEDECIN
06000 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/1988
Siret
34894909000016
Code APE
741J
Adresse
50 CRS FRANKLIN ROOSEVELT
69006 , LYON 6EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
34894909000032
Code APE
741J
Adresse
51 RUE DE SEZE
69006 , LYON 6EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/1994
Siret
34894909000024
Code APE
741J
Adresse
260 BD SAINT GERMAIN
75007 , PARIS 7 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1995B0053444
Date d'ajout
08/10/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 08/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27387
Date d'ajout
15/06/2005
Description
JUGEMENT DU 14.06.2005. OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 052286, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 01.06.2005, JUGE COMMISSAIRE M.PIOTET, REPRESENTANT DES CREANCIERS-LIQUIDATEUR ME COURTOUX 62 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS, DELAI DE DECLARATION DE CREANCES : 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
24178
Date d'ajout
01/06/2005
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 01.06.2005.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
25528
Date d'ajout
16/08/2001
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 19/07/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/01/1995
Description
AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
NC
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :26 MARS 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).