Entreprise : PLASTI BOX EMBALLAGES - SIREN 348 922 477
Identité
Dénomination
PLASTI BOX EMBALLAGES
SIREN (siège)
348 922 477
Date d'immatriculation au RNE
20/12/1988
Date de fin de la personne morale
19/12/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
RUE HENRI BESSEMER 60740 SAINT-MAXIMIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I LES HAIES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAZAUX DEVY ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Athis-Mons
Nom, Prénom(s)
MERLIN ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Paris 8eme
Nom, Prénom(s)
GODON SUZANNE
Nom d'usage
GUYADER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER ISABELLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Saint-Mandé
Nom, Prénom(s)
GUYADER LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34892247700016
Code APE
5303
Origine du fonds
Création
Activité principale
Tout ce qui concerne les cartonnages, les emballages et la présentation d'objet.
Adresse
RUE Rue Henri Bessemer ZI Les Haies
60740 , Saint-Maximin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I LES HAIES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
10/07/1995
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de SENLIS du 06.07.1995 prononçant la clôture pour exécution du plan de cession.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
20/12/1988
Description
: Jugement en date du 15.11.90 Redressement judiciai re. Juge commissaire Monsieur TRANGOSI. Représentant des créanciers Me LEBLANC 105 rue H Pauquet CREIL. Administrateur Me PERNEY 7 rue Carnot SENLIS. Jugement en date du 13.12.90 Période d'obser- vation prorogée d'un mois. Mission de l'adminis- trateur modifié soit : assurer seul entièrement ou en partie l'administration de l'entreprise. Ordonnance du juge commissaire en date du 24.1.91 autorisant Me PERNEY, es qualité d'adminis- trateur a exercer l'option prévue à l'article 37 d ela loi du 25.1.85. Suivant jugement en date du 15.2.91 le Tribunal de Commerce de Senlis a arrété le plan organisant la cession totale de l'entreprise dont le projet est contenu dans la proposition déposée par Monsieur SOLANET Me PERNEY a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
20/12/1988
Description
Historique des observations depuis le 20/12/1988 : En date du 14.11.90 déclaration de cessation ù en date du 14.11.90
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).