Entreprise : GAEC DE LA MONTAGNE - SIREN 348 906 264
Identité
Dénomination
GAEC DE LA MONTAGNE
SIREN (siège)
348 906 264
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
03/01/1989
Date de fin de la personne morale
31/12/2038
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
NON PREVUE PAR LE DECRET DU 30 MAI 1984 - VOIR STATUTS
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
210000 EUR
Adresse du siège
LA MONTAGNE 71760 ISSY-L EVEQUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAMBOSSE CHRISTIAN , RENE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
ISSY L'EVEQUE
Nom, Prénom(s)
CHAMBOSSE GILLES , PAUL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Marly-sous-Issy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/1989
Siret
34890626400018
Nom commercial
GAEC DE LA MONTAGNE
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole en commun
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Elevage d autres bovins et de buffles,Elevage d ovins et de caprins
Adresse
LA MONTAGNE
71760 , ISSY-L EVEQUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1252
Date d'ajout
03/08/2007
Description
REDUCTION DE CAPITAL A COMPTER DU 31/07/2007 ANCIEN : 213428,62 EUR NOUVEAU : 210000 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 31/07/2007 : PARTANT : CHAMBOSSE VALERIE, GÉRANT(E) CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 31/07/2007 ANCIENNE : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA MONTAGNE NOUVELLE : GAEC DE LA MONTAGNE
Numéro d'observation
555
Date d'ajout
03/12/1998
Description
NOMINATION DE MR CHAMBOSSE CHRISTIAN EN QUALITE DE NOUVEAU GERANT EN REMPLACEMENT DE MME CHAMBOSSE MARIE LOUISE - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE PORTER A 1.400.000 F ET CE A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUTUN A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 213 428.62 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).