Entreprise : TOP PARTNER'S - SIREN 348 902 248
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2023)
Dénomination
TOP PARTNER'S
SIREN (siège)
348 902 248
Date d'immatriculation au RNE
12/11/1991
Fermeture de l'établissement - 34890224800023
- Date d'effet de la fermeture : 02/12/1991
Date de fin de la personne morale
11/11/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
41 RUE DES PEUPLIERS 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRICHET JEAN-MARIE GASTON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CUVILIEZ JACQUES GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Luzarches
Nom, Prénom(s)
MERCIER BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MARIACCIA PASCAL JEAN GEORGES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Paris
Dénomination
S.C.P. JEAN-LUC COLOMBET ET JEAN-MARC GOMEZ
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Longjumeau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/12/1991
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/10/1988
Siret
34890224800023
Origine du fonds
Création
Activité principale
Toutes activités de conseil en recrutement
Adresse
41 RUE 41 Rue DES PEUPLIERS
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3487
Date d'ajout
13/01/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 13/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
117629
Date d'ajout
13/10/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
9686
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
79544
Date d'ajout
12/11/1991
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
80289
Date d'ajout
05/12/1990
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 25 Octobre 1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).