Entreprise : SCI DES FRANCS BOURGEOIS, STE EN LIQUIDATION - SIREN 348 862 780
Identité
(Entreprise radiée le 17/01/2023)
Dénomination
SCI DES FRANCS BOURGEOIS, STE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
348 862 780
Date d'immatriculation au RNE
19/12/1988
Début d’activité
30/11/1988
Date de cessation totale d'activité
17/01/2023
Dissolution
- Date de dissolution : 08/06/2016
- Date de cessation totale d'activité : 17/01/2023
- Identité du liquidateur : LOGEAIS Christian Laurent Jacques
- Identité du liquidateur : LOGEAIS Christian Laurent Jacques
Fermeture de l'établissement - 34886278000015
- Date d'effet de la fermeture : 17/01/2023
- Destination de l'établissement : Vendu
Date de fin de la personne morale
19/12/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
loueur de locaux
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
362828.66 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE RENNES 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOGEAIS Christian , Laurent , Jacques
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Médréac
Nom, Prénom(s)
CHEVROLIER Christopher , Cédric , Michel
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MENEU Jean-Jacques , Louis
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
La Baule-Escoublac
Nom, Prénom(s)
LEJEUNE Thérèse , Marie-Louise
Nom d'usage
JOUAULT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Ouistreham
Nom, Prénom(s)
FOSSEY Gisèle , Marie , Maria
Nom d'usage
BIGOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Bayeux
Nom, Prénom(s)
MENEU Sylvie , Rose , Simonne
Nom d'usage
BEAUFILS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Thorigné-Fouillard
Nom, Prénom(s)
TOSTIVINT Françoise , Marie-Annick , Henriette , Michèle
Nom d'usage
ROUSSEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Montauban-de-Bretagne
Dénomination
S.C.I. LES TROIS CHENES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Dénomination
MG DEV
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Denis-d'Augerons
Dénomination
YLLM INVESTISSEMENTS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
SOCIETE CIVILE ROMARY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
LOGEAIS Christian , Laurent , Jacques
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Médréac
Établissements
Cet établissement a été fermé le 17/01/2023
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/11/1988
Siret
34886278000015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
loueur de locaux
Autres Activités
loueur de locaux
Adresse
1 RUE DE RENNES
35360 , MONTAUBAN-DE-BRETAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).