Entreprise : SCI DU QUARANTE - SIREN 348 836 776
Identité
Dénomination
SCI DU QUARANTE
SIREN (siège)
348 836 776
Date d'immatriculation au RNE
04/03/2003
Début d’activité
16/01/2022
Date de fin de la personne morale
03/03/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
location d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
85981.25 EUR
Adresse du siège
81 AV DE LA CORNICHE 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT D
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLIN MARIE-PIERRE , MARCELLE , ALBERTE
Nom d'usage
LABROGERE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
BLIN GILLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Éterpigny
Nom, Prénom(s)
BLIN JEAN-PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Montbizot
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/01/2022
Siret
34883677600040
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
81 AV DE LA CORNICHE
85270 , SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT D
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1988
Siret
34883677600016
Code APE
702C
Adresse
LES EPINETTES
72560 , CHANGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/06/1993
Siret
34883677600024
Code APE
702C
Adresse
26 RUE DES PLATANES
72700 , ROUILLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10037
Date d'ajout
20/09/2019
Description
Radiation d'office du RCS le 20/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6805
Date d'ajout
19/06/2019
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 19/06/2019
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/03/2003
Description
Historique des observations depuis le 04/03/2003 : SIEGE SOCIAL TRANSFERE DE : 26 RUE DES PLATANES (72700) ROUILLON. A : 40 RUE DES LONGEAIS (85270) SAINT HILAIRE DE RIEZ. A CPTER DU 31.12.2002 ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 49, RUE DES BRUYERES A ST-HILAIRE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 564 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 85 981.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).