Entreprise : CUMA D AIGREFEUILLE - SIREN 348 830 084
Identité
Dénomination
CUMA D AIGREFEUILLE
Sigle
CUAMA
SIREN (siège)
348 830 084
Date d'immatriculation au RNE
08/12/1988
Début d’activité
16/11/1988
Date de fin de la personne morale
08/12/2028
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Mise à disposition de matériels et équipements agricoles auprès de ses seuls adhérents.
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
8 EUR
Adresse du siège
10 AV Mairie 17290 Aigrefeuille-d'Aunis FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUDRIN LOUIS-MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
BOUHET
Nom, Prénom(s)
VRIGNAUD MICHEL , ANDRE , LEON
Qualité
Secrétaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
AIGREFEUILLE D AUNIS
Nom, Prénom(s)
POTIER MARIE-CHANTAL
Nom d'usage
RULLIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Aigrefeuille-d'Aunis
Nom, Prénom(s)
CHARRON JACQUES , MICHEL , DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Aigrefeuille-d'Aunis
Nom, Prénom(s)
BARIL FREDERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
LE THOU
Nom, Prénom(s)
COSSEAU CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
AIGREFEUILLE D AUNIS
Nom, Prénom(s)
ETIE JEAN , PAUL
Qualité
Trésorier
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
AIGREFEUILLE D AUNIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/11/1988
Siret
34883008400011
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Mise à disposition de matériels et équipements agricoles auprès de ses seuls adhérents.
Adresse
10 AV Mairie
17290 , Aigrefeuille-d'Aunis - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
3118
Date d'ajout
29/04/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/05/2011 : Partant : GAUCHER Claude, Président Partant : GAY Gilles, Administrateur Partant : BILLEAUD Didier, Administrateur Nouveau : RULLIER Marie-Chantal, Administrateur Nouveau : CHARRON Jacques Michel Daniel, Administrateur Changement de qualité : COUDRIN Louis-Marie, Administrateur devient Président Changement de qualité : ETIE Jean Paul, Administrateur devient Trésorier Changement de qualité : VRIGNAUD Michel André Léon, Administrateur devient Secrétaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Rochefort ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/12/1988
Description
(Divers) Historique : A C/ 18.6.99, départ de COSSEAU Robert Mention du 15/03/2002 : a c/ 14.12.2001, départ de MR GOUINEAU MARC.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).