Entreprise : WORLDCAST - SIREN 348 814 088
Identité
Dénomination
WORLDCAST
SIREN (siège)
348 814 088
Date d'immatriculation au RNE
12/07/1999
Date de fin de la personne morale
11/07/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
28445835 EUR
Adresse du siège
100 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
100 A 102
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOHBOT NICOLE
Nom d'usage
COHEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BELMA DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HOBBS RON , RC
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
LONDON
Nom, Prénom(s)
ADOLF PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
COMPAGNIE FRANCO AMERICAINE D'AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Charenton-le-Pont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/11/1988
Siret
34881408800038
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prise de participations dans les affaires industrielles commerciales et financières mobilières et immobilières et de toute nature françaises ou étrangères et ce par voie de création de sociétés nouvelles d apports de souscription ou d achats de titres ou de droits sociaux fusion alliance association ou autrement toute opération d aliénation d échange ou autres concernant lesdits titres droits sociaux et participations gestion desdites participations les études l engineering
Adresse
100 RUE 100-102 Rue DE VILLIERS
92309 , Levallois-Perret - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
100 A 102
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/05/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/09/1996
Siret
34881408800046
Code APE
741J
Adresse
7 RUE DE LA GROSSE PIERRE
78540 , VERNOUILLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
75036
Date d'ajout
22/08/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22/08/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 22/08/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
37652
Date d'ajout
10/12/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre En date du 04/12/2009 Nommant Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse 205, avenue Georges Clémenceau 92024 Nanterre Cedex Liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné
Numéro d'observation
24521
Date d'ajout
29/08/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20/08/2008 nommant Selarl L. Riffier & C. Basse Mission Conduite Par Me Laurence Riffier 205 Avenue Georges Clémenceau 92024 Nanterre Cedex liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
98850
Date d'ajout
29/08/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 29/08/2007 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2007J00634 , date de cessation des paiements le 30/06/2007 , désigne juge commissaire M. BAUDU Jacques , juge commissaire suppléant Mme RICHEZ Annie , liquidateur Me RIFFIER Laurence 205 Rue Georges Clemenceau 'Le Clemenceau I' 92000 NANTERRE , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
16785
Date d'ajout
07/10/2003
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 02/08/2001
Numéro d'observation
34610
Date d'ajout
12/07/1999
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).