Entreprise : TILLEULS VOYAGES - SIREN 348 788 597
Identité
Dénomination
TILLEULS VOYAGES
Sigle
TILLEULS VOYAGES
SIREN (siège)
348 788 597
Date d'immatriculation au RNE
05/12/1988
Début d’activité
01/12/1988
Date de fin de la personne morale
04/12/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Agence de voyages
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
4 B RUE CRISTINO GARCIA 95600 EAUBONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LERESTIF SOIZIC
Nom d'usage
SQUARA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Enghien-les-Bains
Nom, Prénom(s)
SQUARA PIERRE GILBERT JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Enghien-les-Bains
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1988
Siret
34878859700022
Nom commercial
TILLEULS VOYAGES
Enseigne
TILLEULS VOYAGES
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Agence de voyages
Adresse
4 B RUE CRISTINO GARCIA
95600 , EAUBONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1988
Siret
34878859700014
Code APE
633Z
Adresse
16 PL DES TILLEULS
95600 , EAUBONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2000
Siret
34878859700030
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Activité principale
Activités des agences de voyage
Adresse
37 RUE BERTHIE ALBRECHT
95210 , SAINT-GRATIEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
70771
Date d'ajout
07/09/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 07/09/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Mandin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 07/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
80922
Date d'ajout
27/11/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 27/11/2015 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J00939 , date de cessation des paiements le 31/10/2015 , désigne liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
23657
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).