Entreprise : SCI SUDAZUR - SIREN 348 755 638
Identité
(Entreprise radiée le 08/06/2021)
Dénomination
SCI SUDAZUR
SIREN (siège)
348 755 638
Date d'immatriculation au RNE
12/12/1988
Fermeture de l'établissement - 34875563800015
- Date d'effet de la fermeture : 10/02/2021
Date de fin de la personne morale
11/12/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
84 RUE DES GENETS 08090 SAINT-LAURENT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOSSOT MARTINE , CLEMENTINE , AMANDA
Nom d'usage
WALKIEWICZ
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Saint-Laurent
Nom, Prénom(s)
DOSSOT PHILIPPE , JEAN , FERNAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Charleville-Mézières
Nom, Prénom(s)
WALKIEWICZ RAYMOND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Saint-Laurent
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/12/1988
Siret
34875563800015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion, administration d'immeubles...
Adresse
84 RUE 84 rue des Genets
08090 , Saint-Laurent - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
08/06/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 10-02-2021 AVEC DATE D'EFFET AU 10-02-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/02/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 28-12-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Petites affiches Matot Braine DU : 25-01-2021, adresse de liquidation : au siège social 84 Rue des Genêts 08090 Saint-Laurent.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).