Entreprise : E.DELBURY R.THOMAS J.M.BONNET L.BONNET ET E. TIMMERMANS SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MASSEURS-K... - SIREN 348 726 951
Identité
(Entreprise radiée le 27/04/2022)
Dénomination
E.DELBURY R.THOMAS J.M.BONNET L.BONNET ET E. TIMMERMANS SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
SIREN (siège)
348 726 951
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Fermeture de l'établissement - 34872695100018
- Date d'effet de la fermeture : 27/04/2022
Date de fin de la personne morale
31/12/2037
Forme juridique
SCP de masseurs-kinésithérapeutes
Capital social
49728.87 EUR
Adresse du siège
51 T RUE DE LA GRILLE 71400 AUTUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET JEAN-MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Autun
Nom, Prénom(s)
BLOUIN LAURENCE
Nom d'usage
BONNET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Autun
Nom, Prénom(s)
TIMMERMANS ERIK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Autun
Nom, Prénom(s)
BONLIEU EDWIGE , MARIE-MADELEINE
Nom d'usage
DELBURY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Autun
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/12/1988
Siret
34872695100018
Code APE
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice en commun par ses membres de la profession de Masseurs-Kinesithera peutes
Adresse
51 T RUE 51T rue de la Grille
71400 , Autun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4868
Date d'ajout
27/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Chalon-sur-Saône le 27/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
379
Date d'ajout
25/01/2010
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2009 Liquidateur : DELBURY Edwige Marie-Madeleine,BONNET Jean-Marc, BONNET Laurence,TIMMERMANS Erik Le siège de la liquidation est fixé à 51Ter rue de la Grille 71400 Autun Journal d'annonces légales :la renaissance du 11/12/09
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUTUN A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 435 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 66 315.32 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).