Entreprise : SCI LES AROMES - SIREN 348 708 058
Identité
(Entreprise radiée le 29/09/2021)
Dénomination
SCI LES AROMES
SIREN (siège)
348 708 058
Date d'immatriculation au RNE
07/12/1988
Fermeture de l'établissement - 34870805800022
- Date d'effet de la fermeture : 25/08/2021
Fermeture de l'établissement - 34870805800014
- Date d'effet de la fermeture : 07/11/1992
Date de fin de la personne morale
06/12/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
43 AV DU COMMANDANT L HERMINIER 38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNET SUZANNE , MARIE , JOSEPHINE
Nom d'usage
DUNIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Pont
Nom, Prénom(s)
DUNIER SYLVIE , JOSIANE , PIERRETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Saint-Étienne-de-Crossey
Nom, Prénom(s)
DUNIER NATHALIE , ANDREE , MICHELLE
Nom d'usage
DURON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Voiron
Nom, Prénom(s)
DUNIER CATHERINE , NICOLE , ANNE-LAURE
Nom d'usage
DECOURCELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Saint-Christophe-sur-Guiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/11/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/10/1988
Siret
34870805800014
Code APE
702C
Adresse
LD LE BOURG
38380 , SAINT PIERRE D'ENTREMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/10/1988
Siret
34870805800022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété et l'administration de tous immeubles batis ou non en France ou à l'étranger et notamment l'acquisition d'un tènement sis à SAINT LAURENT DU PONT lieudit Cottergt des Sappeys lot n° 2 du lotissement de la Ferme Margot
Adresse
43 AV 43 Avenue du Commandant l'Herminier
38380 , Saint-Laurent-du-Pont - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/026881
Date d'ajout
29/09/2021
Description
Radiation en date du 29/09/2021 - Clôture des opérations de liquidation 25/08/2021 (Assemblée générale en date du 25/08/2021).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/025912
Date d'ajout
20/09/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 12/07/2021 - Siège de la liquidation : Immeuble la Sure 9 Rue Malissard 38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 23/07/2021
Numéro d'observation
F04/010829
Date d'ajout
01/10/2004
Description
Transfert du siège social et du principal établissement de Le Bourg 73670 SAINT PIERRE D'ENTREMONT à 43 Avenue du Commandant l'Herminier 38380 SAINT LAURENT DU PONT à compter du 07.11.1992
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT : 01.12.1988 LES AFFICHES DU 11.11.1988
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).