Entreprise : GAEC DE BONTUL - SIREN 348 685 686
Identité
Dénomination
GAEC DE BONTUL
SIREN (siège)
348 685 686
Date d'immatriculation au RNE
01/12/1988
Début d’activité
31/05/1988
Date de fin de la personne morale
30/11/2087
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Mise en oeuvre de tous moyens propres à faciliter et développer l'Acti- vite des associés. Exploitation agricole et toutes activités connexes et similaires.
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
75000 EUR
Adresse du siège
BONTUL 29300 GUILLIGOMARC'H FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONAN JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Guilligomarch
Nom, Prénom(s)
DANIEL VERONIQUE
Nom d'usage
CONAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Guilligomarch
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/05/1988
Siret
34868568600019
Enseigne
GAEC DE BONTUL
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Mise en oeuvre de tous moyens propres à faciliter et développer l'Acti- vite des associés. Exploitation agricole et toutes activités connexes et similaires.
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
BONTUL
29300 , GUILLIGOMARC'H - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5424
Date d'ajout
25/10/2013
Description
Prorogation de 74 années de la durée de la personne morale à compter du 01/10/2013 Réduction de capital à un nouveau montant mininum de 75000 EUR à compter du 01/10/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2437
Date d'ajout
24/05/1996
Description
Augmentation du capital 800 000 FRS A 1 000 000 FRS RETRAIT D'UN(E) ASSOCIE(E) COGERANT(E) : CONAN ALEXANDRE RETRAIT D'UN(E) ASSOCIE(E) COGERANT(E) : CONAN NEE STANGUENNEC MARIE THERESE AGREMENT D'UN(E) ASSOCIE(E) COGERANT(E) : CONAN JEAN FRANCOIS (PV AGE DU 15/04/96) - A COMPTER DU 01/05/96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).