Entreprise : SEDIAG - SIREN 348 667 627
Identité
Dénomination
SEDIAG
SIREN (siège)
348 667 627
Date d'immatriculation au RNE
23/11/1988
Date de fin de la personne morale
22/11/2087
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
43 AV DU COMMANDANT COUSTEAU 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST MARC SUR MER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMASLE CLAUDE-BERNARD , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/2007
Siret
34866762700064
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
43 AV DU COMMANDANT COUSTEAU
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST MARC SUR MER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1989
Siret
34866762700023
Code APE
741G
Adresse
3 RUE DE L ETOILE DU MATIN
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
APROLIS IV
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1996
Siret
34866762700031
Code APE
741C
Adresse
20 RUE DE L ETOILE DU MATIN
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1997
Siret
34866762700049
Code APE
741C
Adresse
AV DES SABLES D OR
44380 , PORNICHET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2003
Siret
34866762700056
Code APE
741C
Adresse
167 AV DE BONNE SOURCE
44380 , PORNICHET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
15/02/2010
Description
200020100215 ********* Changement activité Date d'effet de la formalité: 30/12/2009 Changement / activité (siège-fonds) ... ancienne activité : expertise comptable commissariat aux comptes, expertise en diagnostic d'entreprise, audit & conseil en organisation, conseil & formation en gestion ... nouvelle activité : conseil en management expertise en diagnostic d'entreprise, audit & conseil en organisation, conseil & formation en gestion stratégie d'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
30/10/2007
Description
9300200710301300 ********* Transfert siège social & Ets Principal ********* Changement date clôture exercice social Date d'effet de la formalité: 01/11/2007 Changement / clôture des comptes du 30/09 au 31/12 Changement / adresse (siège-fonds) ... ancienne adresse : 167 avenue de Bonne Source 44380 PORNICHET ... nouvelle adresse : 43 avenue du Commandant Cousteau Saint Marc sur Mer 44600 SAINT NAZAIRE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/03/1995
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 06/03/1995.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/11/1988
Description
Observations concernant l'établissement situé 43 a venue du Commandant Cousteau Saint Marc sur Mer 44 600 Saint-Nazaire : Réinstallé a cette adresse, su ite a transfert depuis le 1/03/2003
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/11/1988
Description
Historique : - ADRESSES ANTERIEURES SIEGE SOCIAL & Pal ETS : SAINT-NAZAIRE - 38 rue du Cdt Gaté (jus qu'au 17/11/1988) SAINT-NAZAIRE - 3 rue de l'Etoil e du Matin APROLIS IV (jusqu'au 1/10/1996) SAINT-N AZAIRE 20, rue de l'Etoile du Matin PORNICHET (443 80) - Avenue des Sables d'Or (jusqu'au 1/03/2003) (jusqu'au 1/09/1997) - Par assemblée du 23/11/1994 les associés ont pris acte de la DEMISSION DE Mr J-Claude BONNEAU de ses fonctions de co-gérant - M ODIF. du 6/1/1997 : Aux termes d'une délibéra- tio n du 17/9/96, l'AGE a décidé de TRANSFORMER la Sté en SARL à associé unique, d'ETENDRE L'OBJET SOCIA L à la profession d'EXPERT COMPTABLE, de TRANSFERE R le SIEGE SOCIAL de ST-NAZAIRE 3, rue de l'Etoile du Matin, APROLIS IV, à l'adresse indi- quée ci-d essus, & a pris acte de la DEMISSION de Mr PEREZ A ntoine & de Mr LEFEVER Philippe de leurs fonctions de co-gérants a/c du 17/9/96, de ce fait Mr LEMAS LE Claude-Bernard, RESTE SEUL GERANT. - MODIF. du 28/08/1997 : aux termes d'une décision de l'Associ é unique du 31/7/1997, TRANSFERT a/c du 1/09/1997, du SIEGE SOCIAL de la Sté, de SAINT- NAZAIRE 20 R ue de l'Etoile du Matin à l'adresse indiquée ci-de ssus. - MODIF. du 28/03/2003 : aux termes d'une dé cision de l'Associé unique du 28/02/2003, TRANSFER T a/c du 1/03/2003, du SIEGE SOCIAL de la Sté, de PORNICHET (44380) Avenue des Sables d'Or à PORNICH ET - 167 avenue de Bonne Source.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).