Entreprise : SCI LES TILLEULS - SIREN 348 648 023
Identité
Dénomination
SCI LES TILLEULS
Sigle
TILLEUL
SIREN (siège)
348 648 023
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1988
Début d’activité
01/01/1988
Date de fin de la personne morale
29/12/2038
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
La gestion, la vente de tout bien mobilier, immobilier, part ou titres de sociétés l'entretien et l'aménagement de ces biens
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
198214.21 EUR
Adresse du siège
NOTRE DAME 04120 CASTELLANE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALLEY ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Castellane
Nom, Prénom(s)
VALETTE EMILY , MIRENTXU , LAURE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1987
Commune de résidence
Castellane
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34864802300011
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La gestion, la vente de tout bien mobilier, immobilier, part ou titres de sociétés l'entretien et l'aménagement de ces biens
Adresse
NOTRE DAME
04120 , CASTELLANE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2230
Date d'ajout
06/11/2007
Description
Nomination de co-gérant(s) Aux termes d'un Pv d' A.G.E. En date du 20.06.2006 les associés ont nommé comme Co-Gerant avec mme Chevalley Mireille épouse Greani gérante en exercice : Mr Chevalley Philippe - adjonction d' un nouvel associé : mme Cathala Epous Chevalley Jacqueline - demeurant A : Chemin notre Dame - 04120 Castellane. Date d'effet : 20/06/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 300 200.00 FRF nouveau montant : 198 214.21 Eur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).