Entreprise : SCI DES BOULEAUX BLANCS - SIREN 348 620 220
Identité
Dénomination
SCI DES BOULEAUX BLANCS
SIREN (siège)
348 620 220
Date d'immatriculation au RNE
23/11/1988
Début d’activité
12/10/1988
Date de fin de la personne morale
22/11/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'achat de tous immeubles ; La gestion, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens, de ces immeubles et notamment la location à usage d'habitation, professionnel et commercial.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
BARRE 29510 BRIEC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BRIEC-DE-L'Odet
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1932
Commune de résidence
Briec
Nom, Prénom(s)
BERNARD ALBANE
Nom d'usage
LE ROUX
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Pleuven
Nom, Prénom(s)
BERNARD JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Bénodet
Nom, Prénom(s)
MOISAN JACQUELINE
Nom d'usage
BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1936
Commune de résidence
Briec
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/10/1988
Siret
34862022000015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'achat de tous immeubles ; La gestion, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens, de ces immeubles et notamment la location à usage d'habitation, professionnel et commercial.
Autres Activités
L'achat de tous immeubles ; La gestion, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens, de ces immeubles et notamment la location à usage d'habitation, professionnel et commercial.
Adresse
BARRE
29510 , BRIEC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BRIEC-DE-L'Odet
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6123
Date d'ajout
13/11/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/10/2008 : Nouveau : BERNARD Jacques, Gérant associé Nouveau : LE ROUX Albane, Gérant associé Nouveau : BERNARD Jacqueline, Associé Société Civile Changement de qualité : BERNARD Joseph, Gérant(e) devient Gérant Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).