Entreprise : SCI LA GALENIERE - SIREN 348 549 213
Identité
Dénomination
SCI LA GALENIERE
SIREN (siège)
348 549 213
Date d'immatriculation au RNE
05/05/2009
Début d’activité
01/01/2024
Date de fin de la personne morale
02/11/2068
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
- L'acquisition d'un immeuble situé sur un terrain sis au CAP FEFRET et tous droits susceptibles de constituer des accessoires du terrain et de l'immeuble, - La réhabilitation et 1'aménagement desdits terrains et immeubles à la fin d'immeuble collectif à usage d'habitation secondaire, - L'administration et l'entretien du dit immeuble - L'exploitation éventuelle par bail ou location, Et généralement toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter la réalisation dès lors qu'elles conservent un caractère civil.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1280.57 EUR
Adresse du siège
44 GR DE SAINT RAMBERT 69009 LYON FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOANICOT MATHIEU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Châtenay-Malabry
Nom, Prénom(s)
CASTEBERT SOPHIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
CASTEBERT LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Massy
Nom, Prénom(s)
JOANICOT INES
Nom d'usage
CORTES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Bardos
Nom, Prénom(s)
CASTEBERT JEAN , PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Alex
Nom, Prénom(s)
CASTEBERT ISABELLE
Nom d'usage
ESCHEMBRENNER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
JOANICOT LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
L'Hay-les-Roses
Nom, Prénom(s)
JOANICOT PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1927
Commune de résidence
Bielle
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2024
Siret
34854921300042
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
L'acquisition d'un immeuble situé sur un terrain sis au cap ferret et tous droits susceptibles de constituer des accessoires du terrain et de l'immeuble la réhabilitation et l'aménagement desdits terrains et immeubles à la fin d'immeubles collectif à usage d'habitation secondaire -
Autres Activités
L'acquisition d'un immeuble situé sur un terrain sis au cap ferret et tous droits susceptibles de constituer des accessoires du terrain et de l'immeuble la réhabilitation et l'aménagement desdits terrains et immeubles à la fin d'immeubles collectif à usage d'habitation secondaire -
Adresse
44 GR DE SAINT RAMBERT
69009 , LYON - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/09/1988
Siret
34854921300018
Code APE
702A
Adresse
27 RUE DES COUDRAIS
92330 , SCEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2003
Siret
34854921300026
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
177 AV JEAN JAURES
92290 , CHATENAY-MALABRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12439
Date d'ajout
05/05/2009
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5412
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).