Entreprise : TEMPEREAU - SIREN 348 544 263
Identité
Dénomination
TEMPEREAU
SIREN (siège)
348 544 263
Date d'immatriculation au RNE
08/12/1988
Début d’activité
01/06/1988
Date de fin de la personne morale
07/12/2038
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'exploitation de toutes entreprises de travaux agricoles, accessoires ou connexes, les travaux d'entretien d'accotements routiers
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
15300 EUR
Adresse du siège
L'OGERIE 79300 BOISME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TEMPEREAU GUILLAUME , JEAN , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Bressuire
Nom, Prénom(s)
TEMPEREAU YANNICK , ANDRE , GUY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Chanteloup
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
34854426300018
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exploitation de toutes entreprises de travaux agricoles, accessoires ou connexes, les travaux d'entretien d'accotements routiers
Adresse
L'OGERIE
79300 , BOISME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
22/05/2003
Description
: --- ACHAT D'UN FONDS DE COMMERCE DE TRAVAUX AGRICOLES EXPLOITE A L'OGERIE 79300 BOISME AUX PRIX DE :4500 EUROS PRECEDENT PROPRIETAIRE :TEMPEREAU BERNARD, TEMPEREAU JEAN GUY ET MME TEMPEREAU NEE BERNIER MARIE DATE D'EFFET :01.05.2003 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES :LA CONCORDE DU 09.05.2003 OPPOSITIONS :MAITRE NAUDIN 2 AVENUE DE SEGORA 79350 FAYE L'ABBESSE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
31/01/2002
Description
: --- CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DES CAPITAUX PROPRES DATE D'EFFET :27.12.2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/12/1988
Description
Historique des observations depuis le 08/12/1988 : --- LA LOCATION GERANCE EST RENOUVELABLE D'ANNEE EN ANNEE PAR TACITE RECONDUCTION
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/12/1988
Description
Historique des observations depuis le 08/12/1988 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 966 le 08/12/1988 --- Publicité au Journal : LE COURRIER DE L'OUEST --- Parution au Journal le 16/09/1988
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).