Entreprise : FANAL FOOD - SIREN 348 542 739
Identité
Dénomination
FANAL FOOD
SIREN (siège)
348 542 739
Date d'immatriculation au RNE
09/11/1988
Date de fin de la personne morale
08/11/2087
Date de clôture
31/01
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
63 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILYEA MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Toronto
Nom, Prénom(s)
BRULAT NICOLAS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 7eme
Nom, Prénom(s)
PEZARD JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1937
Commune de résidence
Ville-d'Avray
Dénomination
SOCIETE CROCO BV
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Amsterdam
Dénomination
SA G.C.I.C.
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 7eme
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/08/1994
Siret
34854273900035
Code APE
511P
Adresse
63 RUE DE RIVOLI
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1988
Siret
34854273900027
Code APE
511P
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'IMPORTATION, L'EXPORTATION, LA COMMERCIALISATION ET LA VENTE AINSI QUE LA DISTRIBUTION DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES ET PLUS PRECISEMENT DE VIANDES, ABATS, POISSONS, FRUITS ET LEGUMES FRAIS, CONGELES, SURGELES ET EN CONSERVE OU AUTRES PREPARATIONS A BASE DE CES PRODUITS
Adresse
16 RTE 16 Route DE BRAY DUNES
59114 , Steenvoorde - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Hazebrouck ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dunkerque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dunkerque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F94/000587
Date d'ajout
18/08/1994
Description
CHANGEMENT DE COMMISAIRES AUX COMPTES COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT : M. PERTHAME GAUTHIER - REMPLACE PAR M. BRULAT NICOLAS 4 RUE DE LA PLANCHE PARIS 7EME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PARTANT : M. CAPPELIER JEANN-BERNARD REMPLACE PAR SA G.C.I.C. 4 RUE DE LA PLANCHE PARIS 7EME A COMPTER DU 29.07.1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).