Entreprise : SOCIETE CIVILE GATZIEN - SIREN 348 535 584
Identité
(Entreprise radiée le 26/01/2021)
Dénomination
SOCIETE CIVILE GATZIEN
SIREN (siège)
348 535 584
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1988
Date de fin de la personne morale
13/11/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
QUARTIER IBARRON 64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET MADELEINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1938
Commune de résidence
Ascain
Nom, Prénom(s)
DUPIN JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Urrugne
Nom, Prénom(s)
ALVAREZ INCARNITA
Nom d'usage
DUPIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
Urrugne
Nom, Prénom(s)
DUPIN FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Urrugne
Nom, Prénom(s)
BONNET BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Saint-Pée-sur-Nivelle
Nom, Prénom(s)
BONNET MARTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Saint-Pée-sur-Nivelle
Nom, Prénom(s)
BONNET THEOPHILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Saint-Pée-sur-Nivelle
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/09/1988
Siret
34853558400018
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un terrain en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'hôtel bar restaurant, acquisition de ts biens immobiliers, Administration et location en vide de ces immeubles
Adresse
QUARTIER IBARRON
64310 , SAINT-PEE-SUR-NIVELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1263
Date d'ajout
26/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/10/2020
Description
Dissolution à compter du 30/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2020, liquidateur : BONNET Bernard, siège de la liquidation : Quartier Ibarron 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches du Pays Basque et des Pyrénées-Atlantiques en date du 07/10/2020
Numéro d'observation
6931
Date d'ajout
11/12/2007
Description
Modification relative aux associés à compter du 01/10/2007 : Nouveau : DUPIN Jean, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : DUPIN François, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Changement de qualité : DUPIN Incarnita et BONNET Madeleine CO-GÉRANTES deviennent CO-GERANTES ASSOCIÉES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).